ImmatriculationLa société ATHEXIS CARNOT NIORT est situé au 347 AV DE PARIS 79000 NIORT
Elle a été crée le 26/12/1997 et elle est immatriculée sous le numéro 414968909 au greffe de NIORT
ATHEXIS CARNOT NIORT est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 7 622,45 EUR.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 6621Z (Ãvaluation des risques et dommages) et le code de l'activité de son établissement principal est 6621Z (Ãvaluation des risques et dommages).
L'activité déclarée au greffe est : information non connue.
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6621Z (Ãvaluation des risques et dommages), les activités sont :
- la prestation de services administratifs liés à l'assurance, tels que :
- l'évaluation des demandes d'indemnisation
- la liquidation de sinistres
- l'analyse des risques
- l'évaluation des risques et dommages
- le règlement d'avaries et de sinistres
- le règlement des demandes d'indemnisation
Mais sont exclues les activités :
- l'évaluation de biens immobiliers (cf68.3)
- l'évaluation à d'autres fins (cf74.90)
- les activités d'enquêtes (cf80.30Z)
ATHEXIS CARNOT NIORT à réalisé en 2013 un chiffre d'affaire de 522 859,00 pour un résultat net de 15 652,00 euros , grace à 0 établissement et 3 à 5 salariés.
GreffeATHEXIS CARNOT NIORT est du ressort du greffe de NIORT dont les coordonnées postales sont 18 RUE MARCEL PAUL 79028 NIORT CEDEX 9
Le greffe peut être appelé au 05 49 79 14 40 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-niort.fr.
Les greffiers sont :
Le greffe est ouvert De 8h45 Ã 12h00 et de 13h30 Ã 16h00.
TVASi ATHEXIS CARNOT NIORT est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR09414968909.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à ATHEXIS CARNOT NIORT de part son activité de 6621Z (Ãvaluation des risques et dommages) sont :
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 01951 Cabinets d'expertises en automobiles
- 00915 Expertises évaluations industrielles commerciales
- 01672 Sociétés d'assurances
Siége social et établissementsATHEXIS CARNOT NIORT à son siége social situé au 347 AV DE PARIS 79000 NIORT.
Le numéro de téléphone est 0549330148
Le numéro de fax est 05Â 49Â 33Â 50Â 41
Cette société ne dipose d'aucun établissement.
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 28 novembre 2008 : Depot des comptes (Cloture du 2007-12-31)
- 29 mars 2010 : Depot des comptes (Cloture du 2008-12-31)
- 30 août 2010 : Depot des comptes (Cloture du 2009-12-31)
- 05 septembre 2011 : Depot des comptes (Cloture du 2010-12-31)
- 25 octobre 2012 : Depot des comptes (Cloture du 2011-12-31)
- 09 novembre 2013 : Depot des comptes (Cloture du 2012-12-31)
- 02 décembre 2014 : Depot des comptes (Cloture du 2013-12-31)
- 20 août 2015 : Depot des comptes (Cloture du 2014-12-31)
- 25 novembre 2015 : Modification (Modification de la dénomination. Modification de représentant. Modification de l'activité..)
- 14 décembre 2016 : Depot des comptes (Cloture du 2015-12-31)
- 17 mai 2017 : Depot des comptes (Cloture du 2016-12-31)
- 11 juillet 2018 : Depot des comptes (Cloture du 2017-12-31)
- 26 décembre 2018 : Modification (Modification survenue sur l'administration.)
- 28 décembre 2018 : Modification (Modification survenue sur l'administration.)
- 04 juin 2019 : Modification (Modification survenue sur la dénomination, transfert du siège social.)
- 09 août 2019 : Depot des comptes (Cloture du 2018-12-31)
- 26 janvier 2020 : Modification (Modification survenue sur l'administration.)
- 02 mars 2021 : Vente (Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement))
- 27 mai 2021 : Radiation ()
DirigeantsLes dirigeants :
- 20/03/1954 : Gilles BOUSSEREAU (Gérant)
- 29/12/1952 : Jean-luc CLUZEAU (Co-Gérant)
- 03/06/1970 : Jerome FROUIN (Gérant)
- 07/08/1954 : Michel CARNOT (Co-Gérant)
L'âge moyen des 4 dirigeants de la société ATHEXIS CARNOT NIORT est de 65 ans. Le plus jeune à 52 ans, le plus agé 70 ans.
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Gilles BOUSSEREAU
Jerome FROUIN
- Gérant de ATHEXIS
- Gérant de ATHEXIS CHOLET
- Co-Gérant de SCI DELACROIX-DOUMER
- Gérant de SCI DES 4 J
Michel CARNOT
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | ATHEXIS CARNOT NIORT |
Identifiant de l'entreprise | 414968909 |
Numéro interne du siège | 00013 |
Adresse | 347 AV DE PARIS 79000 NIORT |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 01 janvier 1998 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 3 à 5 salariés |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 3 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | 7 622,45 EUR |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 3 |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 01 janvier 1998 |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée |
Dernier CA connu (2013) | 522 859,00 |
Résultat net | 15 652,00 |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 6621Z : Ãvaluation des risques et dommages |
Activité principale de l'entreprise | 6621Z : Ãvaluation des risques et dommages |
Activité au siege | |
Secteur | finance |
Catégorie | Assurance |
Activite | évaluation des risques et dommages |
Synonyme | évaluation des risques, évaluation des dommages, expert en assurance |
Gérant : CARNOT Michel Xavier Louis Gérant : BOUSSEREAU Gilles en fonction le 18 Novembre 2015 Gérant : FROUIN Jerome en fonction le 18 Novembre 2015
Gérant : FROUIN Jerome ; Gérant : BOUSSEREAU Gilles
Gérant : FROUIN Jerome ; Gérant : BOUSSEREAU Gilles ; Gérant : MARTIN Jerome
Gérant : FROUIN Jerome ; Gérant : MARTIN Jerome
Art. L.236-14 du code de commerce
NIORT
3
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 158 159 |
Immobilisation incorporelle | 114 337 |
Immobilisation corporelle | 42 120 |
Immobilisation financière | 1 702 |
Actif circulant net | 135 540 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 87 394 |
Placement | 48 146 |
Total Actif | 293 697 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 180 673 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 113 023 |
Total Passif | 293 696 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 522 859 |
Produit d'exploitation | 525 116 |
Charge d'exploitation | 507 854 |
Résultat d'exploitation | 17 262 |
Produit financier net | 17 |
Charge financière | 1 091 |
Résultat financier | -1 074 |
Résultat courrant | 16 188 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 45 |
Résultat exceptionnel | -45 |
Résultat net | 15 652 |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société ATHEXIS CARNOT NIORT - Version en cache du 30/10/2022 06:26:13.