ImmatriculationLa société ANTINA est situé au 46 B RUE DES HAUTS PAVES 44000 NANTES
Elle a été crée le 17/06/2008 et elle est immatriculée sous le numéro 429146186 au greffe de NANTES
ANTINA est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 12 108 500,00 EUR.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 6420Z (Activités des sociétés holding) et le code de l'activité de son établissement principal est 6420Z (Activités des sociétés holding).
L'activité déclarée au greffe est : Holding - société Animatrice de Groupes
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6420Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à -dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais sont exclues les activités :
- la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
ANTINA à réalisé en un chiffre d'affaire de 0,00 pour un résultat net de 0,00 euros , grace à 1 établissements .
GreffeANTINA est du ressort du greffe de NANTES dont les coordonnées postales sont IMMEUBLE RHUYS 44262 NANTES CEDEX 2
Le greffe peut être appelé au 02 40 41 02 00 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nantes.fr.
Les greffiers sont : BARBIN Frédéric , MONFORT Marielle
Le greffe est ouvert 9h à 12h/13h à 17h.
TVASi ANTINA est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR56429146186.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à ANTINA de part son activité de 6420Z (Activités des sociétés holding) sont :
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 03043 Entreprises de propreté et services associés
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 00292 Plasturgie
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
Siége social et établissementsANTINA à son siége social situé au 46 B RUE DES HAUTS PAVES 44000 NANTES.
Les établissements sont les suivants :
- antina 135 boulevard haussmann 75008 paris france
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 06 mai 2008 : Modification (Texte de la publication: RCS Paris B429146186. RC 00-B01239. ANTINA HOLDING. Forme : Société par actions simplifiée. Capital : 12 108 500 euros. Adresse du siège social : 39 AV DE L OPERA 75002 PARIS. Commentaires : modification survenue sur l'admini)
- 02 juillet 2008 : Immatriculation (Président de la société : BESSE Anne Martine Madeleine. Commissaire aux comptes titulaire : EXCO ATLANTIQUE. Commissaire aux comptes suppléant : JOUIS Pierre.)
- 26 mai 2010 : Depot des comptes (Cloture du 2008-03-31)
- 26 mai 2010 : Depot des comptes (Cloture du 2008-12-31)
- 26 avril 2011 : Depot des comptes (Cloture du 2009-12-31)
- 19 novembre 2013 : Vente (Autre achat, apport, attribution)
- 06 février 2014 : Modification (modification survenue sur la dénomination, le capital (augmentation) et l'administration)
- 02 juillet 2020 : Modification (modification survenue sur la forme juridique, l'administration et changement de statut juridique)
DirigeantsLes dirigeants :
- 16/04/1959 : Anne JOUSSE (Président)
- 17/11/1963 : Pierre BESSE (Directeur général délégué)
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société ANTINA est de 61 ans. Le plus jeune à 59 ans, le plus agé 63 ans.
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Anne JOUSSE
- Directeur général de B.ASSURANCES CONSEILS
- Directeur général délégué de BA.AI
- Directeur général délégué de BSR
- Directeur général de CAMUS PARTICIPATIONS
- Directeur général délégué de CB.IARD
- Directeur général délégué de CB.IPL
- Président du Conseil d'Administration de CIE NANTAISE ASSUR MARITIME & TERRESTRE
- Gérant de FINANCIERE DE LA LOIRE
- Liquidateur de GCE7
- Administrateur de GIE BESSE SIGNATURE
- Contrôleur de Gestion de GIE DIRASSUR
- Administrateur de GIE FICS
- Contrôleur de Gestion de GIE GESTION GRANDS RISQUES
- Gérant de H A P B
- Co-gérant de H P PARTICIPATIONS
- Président de HAJ
- Président de HOTEL BEL AMI
- Président de HOTEL DE SERS
- Président de HOTEL VERNET
- Président de IMMOBILIERE PIERRE CHARRON - PNK
- Directeur général délégué de PRIEUR BOUTIQUE
- Directeur général délégué de PRIEUR-JOAILLIER
- Gérant de RESTAURANT VERNET
- Président du conseil d'administration de RUSSEIL INVESTISSEMENTS
- Gérant de S.P.L.A.
- Gérant de SARL DE SERS
- Président de SAS RUE MONTALEMBERT
- Président de SC AJ
- Président de SCA EAJ
- Gérant de SCI ASTRAKANUS
- Gérant de SCI DE LA RUE MONTALEMBERT N°3
- Associé-Gérant de SCI PAB
- Gérant de SOCIETE IMMOBILIERE D'INVESTISSEMENT ET DE LOCATION SIIL
- Président de TAC TIC
Pierre BESSE
- Contrôleur de Gestion de ASSUR GESTION
- Liquidateur de BA.AI
- Président de BSR
- Président de CABINET BESSE TRANSPORTS RISQUES DIVER
- Président du directoire de CAMUS PARTICIPATIONS
- Président de CB.IARD
- Président de CB.IPL
- Président de CBSP
- Gérant de COURTAGE INTERN ASSURANCES DE VERSAILL
- Gérant de FINANCIERE DE LA LOIRE
- de GIE BESSE SIGNATURE
- Président de GIE DIRASSUR
- Président de GIE GESTION GRANDS RISQUES
- Gérant de H A P B
- de H P PARTICIPATIONS
- Directeur général délégué de HOTEL BEL AMI
- de HOTEL DE SERS
- de HOTEL VERNET
- Gérant de HPB
- de IMMOBILIERE PIERRE CHARRON - PNK
- Contrôleur de Gestion de INFO 2
- Gérant de PIMAFIB
- Président de REPCO
- Directeur général délégué de RUSSEIL INVESTISSEMENTS
- Gérant de S.C.I. IENA IMMOBILIER
- Sous Gouverneur de S.C.I. MIENA
- Dirigeant statutaire de S.C.I. P M B IMMOBILIER
- Gérant de S.P.L.A.
- Gérant de SAB PB
- Président de SAGA SERVICE PLUS
- Président du Directoire de SAS RUE MONTALEMBERT
- Sous Gouverneur de SC PB
- Président de SCA EPB
- Co-Gérant de SCI FELIBIEN 2003
- Associé-Gérant de SCI PAB
- Gérant de SCI PAHVAJ
- Liquidateur de SNC HELICO AFFAIRES
- Administrateur de SOCIETE FONCIERE DU GOLF DE LA BRETESC
- Président de SOCIETE IMMOBILIERE D'INVESTISSEMENT ET DE LOCATION SIIL
- Président de SOFIMAR SAS
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | ANTINA |
Identifiant de l'entreprise | 429146186 |
Numéro interne du siège | 00029 |
Adresse | 46 B RUE DES HAUTS PAVES 44000 NANTES |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Non renseigné |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 22 janvier 2008 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 3 à 5 salariés |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 12 108 500,00 EUR |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 22 décembre 1999 |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 6420Z : Activités des sociétés holding |
Activité principale de l'entreprise | 6420Z : Activités des sociétés holding |
Activité au siege | |
Secteur | finance |
Catégorie | Finance |
Activite | Activités des sociétés holding |
Synonyme | société de holding |
Principal | société de holding |
PRESIDENT partant : CORBEL, MARIE-ANGE, COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE partant : BECK, Gilles, COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT partant : FONTAINE, Sandrine, nomination du PRESIDENT : BESSE, nom d'usage : JOUSSE, Anne, nomination du COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE : SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSAIRES AUX COMPTES EXCO ATLANTIQUE, nomination du COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT : JOUIS, Pierre
Holding - société Animatrice de Groupes
nomination du Directeur général délégué : Besse, Pierre Jean-Michel Georges Félix, modification du Commissaire aux comptes suppléant Jouis, Pierre
modification du Gérant associé indéfiniment responsable Besse, nom d'usage : Jousse, Anne Martine Madeleine ; modification du Gérant associé indéfiniment responsable Besse, Pierre Jean-Michel Georges Félix ; Commissaire aux comptes titulaire partant : ERNST & YOUNG ATLANTIQUE ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Jouis, Pierre
- Pierre BESSE
- ASSUR GESTION
- BA.AI
- BSR
- CABINET BESSE TRANSPORTS RISQUES DIVER
- CAMUS PARTICIPATIONS
- CB.IARD
- CB.IPL
- CBSP
- COURTAGE INTERN ASSURANCES DE VERSAILL
- FINANCIERE DE LA LOIRE
- GIE BESSE SIGNATURE
- GIE DIRASSUR
- GIE GESTION GRANDS RISQUES
- H A P B
- H P PARTICIPATIONS
- HOTEL BEL AMI
- HOTEL DE SERS
- HOTEL VERNET
- HPB
- IMMOBILIERE PIERRE CHARRON - PNK
- INFO 2
- PIMAFIB
- REPCO
- RUSSEIL INVESTISSEMENTS
- S.C.I. IENA IMMOBILIER
- S.C.I. MIENA
- S.C.I. P M B IMMOBILIER
- S.P.L.A.
- SAB PB
- SAGA SERVICE PLUS
- SAS RUE MONTALEMBERT
- SC PB
- SCA EPB
- SCI FELIBIEN 2003
- SCI PAB
- SCI PAHVAJ
- SNC HELICO AFFAIRES
- SOCIETE FONCIERE DU GOLF DE LA BRETESC
- SOCIETE IMMOBILIERE D'INVESTISSEMENT ET DE LOCATION SIIL
- SOFIMAR SAS
- Anne JOUSSE
- B.ASSURANCES CONSEILS
- BA.AI
- BSR
- CAMUS PARTICIPATIONS
- CB.IARD
- CB.IPL
- CIE NANTAISE ASSUR MARITIME & TERRESTRE
- FINANCIERE DE LA LOIRE
- GCE7
- GIE BESSE SIGNATURE
- GIE DIRASSUR
- GIE FICS
- GIE GESTION GRANDS RISQUES
- H A P B
- H P PARTICIPATIONS
- HAJ
- HOTEL BEL AMI
- HOTEL DE SERS
- HOTEL VERNET
- IMMOBILIERE PIERRE CHARRON - PNK
- PRIEUR BOUTIQUE
- PRIEUR-JOAILLIER
- RESTAURANT VERNET
- RUSSEIL INVESTISSEMENTS
- S.P.L.A.
- SARL DE SERS
- SAS RUE MONTALEMBERT
- SC AJ
- SCA EAJ
- SCI ASTRAKANUS
- SCI DE LA RUE MONTALEMBERT N°3
- SCI PAB
- SOCIETE IMMOBILIERE D'INVESTISSEMENT ET DE LOCATION SIIL
- TAC TIC
NANTES
NN
salarié(s)
PARIS 8
NN
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société ANTINA - Version en cache du 22/10/2022 08:21:41.