ImmatriculationLa société ETABLISSEMENTS G. COLLOT ET FILS est situé au 66 RUE DE ST MIHIEL 55000 BAR LE DUC
Elle a été crée le 13/07/1954 et elle est immatriculée sous le numéro 485420046 au greffe de BAR-LE-DUC
ETABLISSEMENTS G. COLLOT ET FILS est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est SA Ã conseil d'administration (s.a.i.)
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 4673A (Commerce de gros de bois et de matériaux de construction) et le code de l'activité de son établissement principal est 4673A (Commerce de gros de bois et de matériaux de construction).
L'activité déclarée au greffe est : information non connue.
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4673A (Commerce de gros de bois et de matériaux de construction), les activités sont :
- le commerce de gros de bois brut
- le commerce de gros de produits de la transformation primaire et secondaire du bois
- le commerce de gros de matériaux de construction :
- sable, gravier, ciment, plâtre, briques, etc.
- le commerce de gros de bâtiments préfabriqués
- le commerce de gros de verre plat et de miroiterie
- le commerce de gros de mobilier urbain
- le commerce de gros de serres maraîchères
ETABLISSEMENTS G. COLLOT ET FILS à réalisé en 2011 un chiffre d'affaire de 15 393,00 pour un résultat net de 471,00 euros , grace à 6 établissements et 20 à 49 salariés.
GreffeETABLISSEMENTS G. COLLOT ET FILS est du ressort du greffe de BAR-LE-DUC dont les coordonnées postales sont 5 RUE FRANCOIS DE GUISE 55014 BAR LE DUC
Le greffe peut être appelé au 03 29 79 09 39 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-barleduc.fr.
Les greffiers sont : SCHNEIDER Jean-Louis , MIZRAHI Alain
Le greffe est ouvert Du Lundi au Vendredi de 8h30 Ã 12h et de 13h30 Ã 17h.
TVASi ETABLISSEMENTS G. COLLOT ET FILS est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR23485420046.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à ETABLISSEMENTS G. COLLOT ET FILS de part son activité de 4673A (Commerce de gros de bois et de matériaux de construction) sont :
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00573 Commerces de gros
- 00087 Industries de carrières et de matériaux ouvriers
- 01947 Négoce de bois d'Åuvre et produits dérivés
- 00652 Négoce des matériaux de construction cadres
- 00533 Négoce des matériaux de construction EAM
- 00398 Négoce des matériaux de construction ouvriers
- 00158 Travail mécanique du bois scieries négoce
Siége social et établissementsETABLISSEMENTS G. COLLOT ET FILS à son siége social situé au 66 RUE DE ST MIHIEL 55000 BAR LE DUC.
Le numéro de téléphone est 0326680782
Le numéro de fax est 03Â 29Â 89Â 77Â 40
Les établissements sont les suivants :
- etablissements g collot et fils collot route du granit 55130 abainville france
- etablissements g collot et fils collot 9 chaussee du port 51000 chalons en champagne france
- etablissements g collot et fils gedimat 45 avenue de bellefontaine 88480 etival clairefontaine france
- etablissements g collot et fils collot 148 rue leroux 55500 ligny en barrois france
- etablissements g collot et fils gedimat 26 avenue de la liberation 55800 revigny sur ornain france
- etablissements g collot et fils gedimat 52100 valcourt france
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 19 août 2008 : Depot des comptes (Cloture du 2007-12-31)
- 28 octobre 2009 : Depot des comptes (Cloture du 2008-12-31)
- 14 juin 2010 : Depot des comptes (Cloture du 2009-12-31)
- 30 juin 2010 : Modification (Modification survenue sur l'activité)
- 27 février 2011 : Vente (Achat d'un établissement principal par une personne morale lors de l'immatriculation)
- 03 octobre 2011 : Depot des comptes (Cloture du 2010-12-31)
- 31 juillet 2012 : Depot des comptes (Cloture du 2011-12-31)
- 27 septembre 2013 : Modification (Modification survenue sur l'administration)
- 05 septembre 2014 : Modification (Modification survenue sur l'administration)
- 16 décembre 2014 : Vente (Autre achat, apport, attribution)
- 02 septembre 2015 : Modification (Modification survenue sur l'administration)
- 28 mars 2017 : Vente (Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement))
- 14 avril 2017 : Modification (Modification de l'administration.)
- 20 avril 2017 : Depot des comptes (Cloture du 2016-12-31)
- 05 juillet 2017 : Depot des comptes (Cloture du 2015-12-31)
- 19 juillet 2018 : Depot des comptes (Cloture du 2017-12-31)
- 07 octobre 2018 : Depot des comptes (Cloture du 2014-12-31)
- 18 août 2019 : Modification (Modification de l'administration.)
- 12 septembre 2019 : Depot des comptes (Cloture du 2018-12-31)
- 30 janvier 2020 : Modification (Dissolution sans liquidation de la société, décision de l'associé unique.)
- 08 mars 2020 : Radiation ()
DirigeantsLes dirigeants :
- 18/08/1955 : Jean COLLOT (Président du conseil d'administration)
- 18/11/1946 : Michel LEGRAND (Administrateur)
- 16/09/1936 : Nicolle COLLOT (Administrateur)
- 18/08/1957 : Pierre-francois COLLOT (Administrateur)
L'âge moyen des 4 dirigeants de la société ETABLISSEMENTS G. COLLOT ET FILS est de 74 ans. Le plus jeune à 65 ans, le plus agé 86 ans.
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 14 avril 2017 : DERREY Jean Fernand Jacques nom d'usage : DERREY devient président du conseil d'administration. DERREY Jean Fernand Jacques nom d'usage : DERREY devient directeur général. DERREY Jean-Bernard nom d'usage : DERREY devient directeur général délégué. DERREY Jean-Bernard nom d'usage : DERREY devient administrateur. DERREY Yves Jean Bernard nom d'usage : DERREY devient administrateur. COLLOT Pierre-François nom d'usage : COLLOT n'est plus directeur général délégué. COLLOT Jean-Charles nom d'usage : COLLOT n'est plus directeur général. COLLOT Jean-Charles nom d'usage : COLLOT n'est plus président du conseil d'administration. COLLOT Pierre-François nom d'usage : COLLOT n'est plus administrateur. LEGRAND Michel nom d'usage : LEGRAND n'est plus administrateur. SCHWARTZBROD Nicolle nom d'usage : COLLOT n'est plus administrateur)
- 18 août 2019 : BAHUON André Paul nom d'usage : BAHUON n'est plus commissaire aux comptes titulaire. VILLAEYS Emmanuel nom d'usage : VILLAEYS n'est plus commissaire aux comptes suppléant. Société à responsabilité limitée BRICOLA AUDIT devient commissaire aux comptes titulaire)
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Nicolle COLLOT
Pierre-francois COLLOT
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | ETABLISSEMENTS G. COLLOT ET FILS |
Identifiant de l'entreprise | 485420046 |
Numéro interne du siège | 00016 |
Adresse | 66 RUE DE ST MIHIEL 55000 BAR LE DUC |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Sans objet |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 01 janvier 1900 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 01 janvier 1954 |
Tranche de chiffre d'affaires | De 10 millions à moins de 20 millions d'euros |
Dernier CA connu (2011 ) | 15 393,00 |
Résultat net | 471,00 |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise à établissements multiples dont les activités principales se répartissent dans plusieurs divisions de la NAF, l'une de ces activités regroupant de 50 à 80% des effectifs |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 4673A : Commerce de gros de bois et de matériaux de construction |
Activité principale de l'entreprise | 4673A : Commerce de gros de bois et de matériaux de construction |
Activité principale | 2361Z : Fabrication d'éléments en béton pour la construction |
Première activité | 2361Z : Fabrication d'éléments en béton pour la construction |
Deuxième activité | 4673A : Commerce de gros (interentreprises) de bois et de matériaux de construction |
Troisième activité | 4673B : Commerce de gros (interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration |
Quatrième activité | 4672Z : Commerce de gros (interentreprises) de minerais et métaux |
Activité au siege | |
Secteur | commerce |
Catégorie | Commerce de gros |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste en bois, vendeur de bois en gros, grossiste en matériaux de construction, vendeur de matériaux de construction en gros |
Principal | vendeur de bois en gros |
Fidurex 29, boulevard de la Rochelle BP 80051 55000 Bar-le-Duc
Directeur général, Président du conseil d'administration : COLLOT Jean-Charles Directeur général délégué, Administrateur : COLLOT Pierre-François Administrateur : COLLOT François Administrateur : LEGRAND Michel Administrateur : COLLOT Nicolle né(e) SCHWARTZBROD Commissaire aux comptes titulaire : VALLET Francis Commissaire aux comptes suppléant : BAHUON André, Paul
Directeur général, Président du conseil d'administration : COLLOT Jean-Charles Directeur général délégué, Administrateur : COLLOT Pierre-François Administrateur : COLLOT François Administrateur : LEGRAND Michel Administrateur : COLLOT Nicolle né(e) SCHWARTZBROD Commissaire aux comptes titulaire : BAHUON André, Paul Commissaire aux comptes suppléant : VILLAEYS Emmanuel
Me Guerin 18 rue de L Arquebuse 51000 Châlons-en-Champagne pour la validité.
Directeur général, Président du conseil d'administration : COLLOT Jean-Charles Directeur général délégué, Administrateur : COLLOT Pierre-François Administrateur : LEGRAND Michel Administrateur : COLLOT Nicolle né(e) SCHWARTZBROD Commissaire aux comptes titulaire : BAHUON André, Paul Commissaire aux comptes suppléant : VILLAEYS Emmanuel
Au siège du fonds cédé
DERREY Jean Fernand Jacques nom d'usage : DERREY devient président du conseil d'administration. DERREY Jean Fernand Jacques nom d'usage : DERREY devient directeur général. DERREY Jean-Bernard nom d'usage : DERREY devient directeur général délégué. DERREY Jean-Bernard nom d'usage : DERREY devient administrateur. DERREY Yves Jean Bernard nom d'usage : DERREY devient administrateur. COLLOT Pierre-François nom d'usage : COLLOT n'est plus directeur général délégué. COLLOT Jean-Charles nom d'usage : COLLOT n'est plus directeur général. COLLOT Jean-Charles nom d'usage : COLLOT n'est plus président du conseil d'administration. COLLOT Pierre-François nom d'usage : COLLOT n'est plus administrateur. LEGRAND Michel nom d'usage : LEGRAND n'est plus administrateur. SCHWARTZBROD Nicolle nom d'usage : COLLOT n'est plus administrateur
BAHUON André Paul nom d'usage : BAHUON n'est plus commissaire aux comptes titulaire. VILLAEYS Emmanuel nom d'usage : VILLAEYS n'est plus commissaire aux comptes suppléant. Société à responsabilité limitée BRICOLA AUDIT devient commissaire aux comptes titulaire
BAR LE DUC
20
salarié(s)
ABAINVILLE
6
salarié(s)
CHALONS EN CHAMPAGNE
0
salarié(s)
ETIVAL CLAIREFONTAINE
NN
salarié(s)
LIGNY EN BARROIS
3
salarié(s)
REVIGNY SUR ORNAIN
3
salarié(s)
VALCOURT
NN
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2011 |
Actif immobilisé | 2 731 |
Immobilisation incorporelle | 97 |
Immobilisation corporelle | 1 631 |
Immobilisation financière | 1 003 |
Actif circulant net | 5 904 |
Stock | 2 988 |
Avance | 0 |
Créance | 2 910 |
Placement | 6 |
Total Actif | 8 635 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 3 081 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 5 554 |
Total Passif | 8 635 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 15 393 |
Produit d'exploitation | 15 650 |
Charge d'exploitation | 16 426 |
Résultat d'exploitation | -776 |
Produit financier net | 73 |
Charge financière | 141 |
Résultat financier | -68 |
Résultat courrant | -844 |
Produit exceptionnel | 1 589 |
Charges exceptionnelles | 274 |
Résultat exceptionnel | 1 315 |
Résultat net | 471 |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société ETABLISSEMENTS G. COLLOT ET FILS - Version en cache du 02/11/2022 13:40:28.