ImmatriculationLa société GROUPE Y ROUMILHAC est situé au 53 RUE DES MARAIS 79000 NIORT
Elle a été crée le 03/07/2009 et elle est immatriculée sous le numéro 513527747 au greffe de NIORT
GROUPE Y ROUMILHAC est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 10 000,00 EUR.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 6920Z (Activités comptables) et le code de l'activité de son établissement principal est 6920Z (Activités comptables).
L'activité déclarée au greffe est : Expertise comptable et commissariat aux comptes
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6920Z (Activités comptables), les activités sont :
- l'enregistrement d'opérations commerciales pour les entreprises ou autres
- l'établissement ou la vérification de comptes financiers
- l'examen des comptes et la certification de leur exactitude
- l'établissement de déclarations fiscales pour les particuliers et les entreprises
- les activités de conseil et de représentation (autre que la représentation juridique), pour le compte de clients, devant l'administration fiscale
Mais sont exclues les activités :
- les activités de traitement et de tabulation des données (cf63.11Z)
- le conseil de gestion en matière de systèmes comptables, les procédures de contrôle budgétaire (cf70.22Z)
- le recouvrement de factures (cf82.91Z)
GROUPE Y ROUMILHAC à réalisé en 2016 un chiffre d'affaire de 2 400 000,00 pour un résultat net de 113 000,00 euros , grace à 1 établissements et 10 à 19 salariés.
GreffeGROUPE Y ROUMILHAC est du ressort du greffe de NIORT dont les coordonnées postales sont 18 RUE MARCEL PAUL 79028 NIORT CEDEX 9
Le greffe peut être appelé au 05 49 79 14 40 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-niort.fr.
Les greffiers sont :
Le greffe est ouvert De 8h45 à12h00 et de 13h30 à16h00.
TVASi GROUPE Y ROUMILHAC est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR56513527747.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à GROUPE Y ROUMILHAC de part son activité de 6920Z (Activités comptables) sont :
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00787 Cabinets d'experts comptables
- 01237 Centres de gestion agréés
- 02316 Centres de gestion agréés et habilités
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
Siége social et établissementsGROUPE Y ROUMILHAC à son siége social situé au 53 RUE DES MARAIS 79000 NIORT.
Le numéro de téléphone est 05 49 24 65 71
Les établissements sont les suivants :
- groupe y roumilhac arobase 7 bis teleport 1 7 avenue galilee 86360 chasseneuil du poitou france
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 25 mai 2009 : Immatriculation (Gérant : ROUMILHAC Jean Louis)
- 11 novembre 2010 : Modification (Transformation en société par actions simplifiée)
- 27 février 2011 : Vente (Autre achat, apport, attribution)
- 26 avril 2011 : Depot des comptes (Cloture du 2010-09-30)
- 15 novembre 2011 : Modification (Modification de représentant.)
- 20 janvier 2012 : Modification (Modification de représentant.)
- 26 avril 2012 : Depot des comptes (Cloture du 2011-09-30)
- 24 avril 2013 : Depot des comptes (Cloture du 2012-09-30)
- 07 mai 2014 : Depot des comptes (Cloture du 2013-09-30)
- 05 février 2015 : Modification (Modification de l'adresse du siège. Modification de représentant.)
- 05 mai 2015 : Depot des comptes (Cloture du 2014-09-30)
- 27 octobre 2015 : Modification (Modification de représentant..)
- 16 juin 2016 : Depot des comptes (Cloture du 2015-09-30)
- 25 septembre 2016 : Modification (Modification de représentant. Modification du nom commercial..)
- 05 avril 2017 : Modification (Modification de représentant..)
- 18 avril 2017 : Depot des comptes (Cloture du 2016-09-30)
- 24 avril 2018 : Depot des comptes (Cloture du 2017-09-30)
- 26 avril 2019 : Depot des comptes (Cloture du 2018-09-30)
- 20 décembre 2019 : Modification (Modification survenue sur l'administration.)
- 10 janvier 2020 : Modification (Modification de l'adresse du siège.)
- 22 avril 2021 : Depot des comptes (Cloture du 2020-09-30)
- 11 juin 2021 : Modification (modification survenue sur la dénomination et l'administration)
- 13 avril 2022 : Depot des comptes (Cloture du 2021-09-30)
DirigeantsLes dirigeants :
- 20/03/1955 : Emmanuel BOCQUIEN (Président)
- 17/11/1969 : Jean-marc MENDES (Directeur général)
- 09/10/1950 : Jean-paul COUSIN (Président)
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société GROUPE Y ROUMILHAC est de 64 ans. Le plus jeune à 53 ans, le plus agé 72 ans.
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Emmanuel BOCQUIEN
- Président de AUDIT OUEST CONSULTANTS
- Président de GROUPE Y AUDIT
- Président de GROUPE Y BOULLIER
- Président de GROUPE Y CONSEIL
- Président de GROUPE Y FINANCIERE
- Gérant de GYB
- Président de JS CONSULTANTS
- Gérant de SOFY
Jean-marc MENDES
Jean-paul COUSIN
- Gérant de 2A
- Gérant de AC2
- Président de GROUPE Y AUDIT
- Directeur Général de GROUPE Y BOULLIER
- Président de GROUPE Y CONSEIL
- Président de GROUPE Y SERVICES
- Co-Gérant de SCI DU BAS-POITOU
- Gérant de SOFY
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | GROUPE Y ROUMILHAC |
Identifiant de l'entreprise | 513527747 |
Numéro interne du siège | 00036 |
Adresse | 53 RUE DES MARAIS 79000 NIORT |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 05 février 2015 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 10 000,00 EUR |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à19 salariés |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 25 mai 2009 |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée |
Dernier CA connu (2016) | 2 400 000,00 |
Résultat net | 113 000,00 |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 6920Z : Activités comptables |
Activité principale de l'entreprise | 6920Z : Activités comptables |
Activité au siege | |
Secteur | finance |
Catégorie | Comptabilité |
Activite | Activités comptables |
Synonyme | comptable, expert comptable, centre de gestion |
Principal | comptable |
Président de la société : AIME Michel François Fernand Directeur général : COUSIN Jean-Paul Christian Kléber Commissaire aux comptes titulaire : RONDEAU Jean-Pierre Commissaire aux comptes suppléant : CABINET LAFITTE ET ASSOCIES
Président : COUSIN Jean-Paul Christian Kléber modification le 04 Novembre 2011 Commissaire aux comptes titulaire : RONDEAU Jean-Pierre Commissaire aux comptes suppléant : CABINET LAFITTE ET ASSOCIES Directeur général : MENDES Jean-Marc Roger Jacques en fonction le 04 Novembre 2011
Président : COUSIN Jean-Paul Christian Kléber modification le 04 Novembre 2011 Commissaire aux comptes titulaire : RONDEAU Jean-Pierre Commissaire aux comptes suppléant : CABINET LAFITTE ET ASSOCIES Directeur général : MENDES Jean-Marc Roger Jacques en fonction le 04 Novembre 2011
Président : COUSIN Jean-Paul Christian Kléber modification le 04 Novembre 2011 Commissaire aux comptes titulaire : RONDEAU Jean-Pierre Commissaire aux comptes suppléant : CABINET LAFITTE ET ASSOCIES - SOCIETE DE COMMISSAIRES AUX COMPTE INSCRITE A LA COMPAGNIE REGIONALE DE BORDEAUX modification le 28 Janvier 2015 Directeur général : MENDES Jean-Marc Roger Jacques modification le 28 Janvier 2015
Commissaire aux comptes titulaire : RONDEAU Jean-Pierre Commissaire aux comptes suppléant : CABINET LAFITTE ET ASSOCIES - SOCIETE DE COMMISSAIRES AUX COMPTE INSCRITE A LA COMPAGNIE REGIONALE DE BORDEAUX modification le 28 Janvier 2015 Directeur général : MENDES Jean-Marc Roger Jacques modification le 28 Janvier 2015 Président : BOQUIEN Emmanuel en fonction le 19 Octobre 2015
Directeur général : MENDES Jean-Marc Roger Jacques modification le 28 Janvier 2015 Président : BOQUIEN Emmanuel en fonction le 19 Octobre 2015 Commissaire aux comptes suppléant : AUDIT CONSEIL SYNTHESE EXPERTISE en fonction le 21 Septembre 2016 Commissaire aux comptes titulaire : EXPRES en fonction le 21 Septembre 2016
Directeur général : MENDES Jean-Marc Roger Jacques modification le 28 Janvier 2015 ; Président : BOQUIEN Emmanuel en fonction le 19 Octobre 2015 ; Commissaire aux comptes titulaire : EXPRES en fonction le 21 Septembre 2016
Président : MENDES Jean-Marc Roger Jacques ; Commissaire aux comptes titulaire : EXPRES
Président partant : Mendes, Jean-Marc Roger Jacques ; nomination du Président : GROUPE Y MANAGEMENT
NIORT
NN
salarié(s)
CHASSENEUIL DU POITOU
10
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2016 |
Actif immobilisé | 1 408 000 |
Immobilisation incorporelle | 1 396 000 |
Immobilisation corporelle | 12 000 |
Immobilisation financière | 50 |
Actif circulant net | 2 201 000 |
Stock | 208 000 |
Avance | 0 |
Créance | 1 931 000 |
Placement | 62 000 |
Total Actif | 3 609 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 186 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 3 423 000 |
Total Passif | 3 609 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 2 400 000 |
Produit d'exploitation | 2 473 000 |
Charge d'exploitation | 2 275 000 |
Résultat d'exploitation | 198 000 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 13 000 |
Résultat financier | -13 000 |
Résultat courrant | 185 000 |
Produit exceptionnel | 240 |
Charges exceptionnelles | 47 000 |
Résultat exceptionnel | -47 000 |
Résultat net | 113 000 |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société GROUPE Y ROUMILHAC - Version en cache du 07/10/2022 16:30:42.