ImmatriculationLa société SOC DU DOMAINE DE MARLIOZ ET EXTENSIONS est situé au AV DE MARLIOZ 73100 AIX LES BAINS
Elle a été crée le 24/08/1954 et elle est immatriculée sous le numéro 745420406 au greffe de CHAMBERY
SOC DU DOMAINE DE MARLIOZ ET EXTENSIONS est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) au capital de 12 002 528,00 EUR.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 5510Z (Hôtels et hébergement similaire) et le code de l'activité de son établissement principal est 5510Z (Hôtels et hébergement similaire).
L'activité déclarée au greffe est : information non connue.
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 5510Z (Hôtels et hébergement similaire), les activités sont :
- la mise à disposition d'un lieu d'hébergement (hôtels et hébergement similaire), généralement sur une base journalière ou hebdomadaire, pour un séjour de courte duréeL'offre comprend la fourniture d'un hébergement meublé dans des chambres ou des suit
Mais sont exclues les activités :
- la mise à disposition de maisons et d'appartements meublés ou non pour un usage plus permanent, généralement sur une base mensuelle ou annuelle (cf68)
SOC DU DOMAINE DE MARLIOZ ET EXTENSIONS à réalisé en 2012 un chiffre d'affaire de 6 125 000,00 pour un résultat net de -2 326 000,00 euros , grace à 6 établissements et 50 à 99 salariés.
GreffeSOC DU DOMAINE DE MARLIOZ ET EXTENSIONS est du ressort du greffe de CHAMBERY dont les coordonnées postales sont 12 BOULEVARD DE LA COLONNE 73008 CHAMBERY CEDEX
Le greffe peut être appelé au 04 79 33 72 25 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-chambery.fr.
Les greffiers sont : MEY Frédéric , MEY Sophie
Le greffe est ouvert du lundi au vendredi, de 8:30 Ã 12:00 et de 13:30 Ã 17:00.
TVASi SOC DU DOMAINE DE MARLIOZ ET EXTENSIONS est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR47745420406.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à SOC DU DOMAINE DE MARLIOZ ET EXTENSIONS de part son activité de 5510Z (Hôtels et hébergement similaire) sont :
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01316 Organismes de tourisme social et familial
Siége social et établissementsSOC DU DOMAINE DE MARLIOZ ET EXTENSIONS à son siége social situé au AV DE MARLIOZ 73100 AIX LES BAINS.
Les établissements sont les suivants :
- soc du domaine de marlioz et extension ibis styles hotel aix les bains avenue de marlioz 73100 aix les bains france
- soc du domaine de marlioz et extension societe domaine de marlioz et extensio avenue de marlioz 73100 aix les bains france
- soc du domaine de marlioz et extension aquascience 111 avenue de marlioz bp 146 73100 aix les bains france
- soc du domaine de marlioz et extension ibis styles hotel aix les bains avenue de marlioz 73100 aix les bains france
- soc du domaine de marlioz et extension societe domaine de marlioz et extensio avenue de marlioz 73100 aix les bains france
- soc du domaine de marlioz et extension aquascience 111 avenue de marlioz bp 146 73100 aix les bains france
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 29 septembre 2008 : Depot des comptes (Cloture du 2007-12-31)
- 19 octobre 2008 : Modification (Changement dans le conseil d'administration)
- 14 août 2009 : Modification (Changement d'administrateur Changement de président directeur général)
- 07 novembre 2009 : Depot des comptes (Cloture du 2008-12-31)
- 09 septembre 2010 : Depot des comptes (Cloture du 2009-12-31)
- 22 décembre 2010 : Modification (Changement de représentant permanent.)
- 27 juillet 2011 : Modification (Modification de représentant.)
- 19 septembre 2011 : Depot des comptes (Cloture du 2010-12-31)
- 29 juillet 2012 : Modification (Modification de représentant.)
- 30 septembre 2012 : Modification (Modification de représentant.)
- 05 novembre 2012 : Depot des comptes (Cloture du 2011-12-31)
- 31 octobre 2013 : Depot des comptes (Cloture du 2012-12-31)
- 17 juin 2015 : Depot des comptes (Cloture du 2013-12-31)
- 09 septembre 2015 : Depot des comptes (Cloture du 2014-12-31)
- 23 février 2016 : Modification (Modification de représentant..)
- 23 août 2016 : Depot des comptes (Cloture du 2015-12-31)
- 15 juillet 2017 : Depot des comptes (Cloture du 2016-12-31)
- 23 août 2017 : Modification (Modification de représentant..)
- 25 février 2018 : Modification (Modification de représentant.)
- 08 avril 2018 : Modification (Modification de représentant.)
- 12 juin 2018 : Modification (Modification de représentant.)
- 20 juin 2018 : Modification (Cessation d'activité de la société à compter du 18 mai 2018.)
- 26 juin 2018 : Vente (Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement))
- 26 juin 2018 : Vente (Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale)
- 26 juin 2018 : Vente (Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale)
- 26 juin 2018 : Vente (Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale)
- 11 juillet 2018 : Modification (Modification de représentant.)
- 08 août 2018 : Depot des comptes (Cloture du 2017-12-31)
- 18 septembre 2018 : Immatriculation (Président du conseil d'administration Directeur général : LABI Thierry Gad ; Administrateur : SOCIETE DES HOTELS NOVOTEL ET MERCURE représenté par CIOCCO Annie Georgette Christine ; Administrateur : SOCIETE D ETUDE D ORGANISATION ET DE REALISATION D )
- 16 août 2019 : Depot des comptes (Cloture du 2018-12-31)
- 10 septembre 2019 : Modification (Modification survenue sur l'administration.)
- 21 juillet 2021 : Depot des comptes (Cloture du 2020-12-31)
- 20 juillet 2022 : Depot des comptes (Cloture du 2021-12-31)
DirigeantsLes dirigeants :
- 06/01/1957 : Brigitte GENTEL (Administrateur)
- 19/06/1970 : Cédric GOBILLIARD (Directeur général)
- 30/09/1971 : Corinne CUVELIER (Administrateur)
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société SOC DU DOMAINE DE MARLIOZ ET EXTENSIONS est de 56 ans. Le plus jeune à 51 ans, le plus agé 65 ans.
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Brigitte GENTEL
- Administrateur de DEVIMCO-DEVELOP IMMOBIL ET COMMERCIAUX
- Administrateur de GIE DES HOTELS IBIS
- Administrateur de HOSPITEL FRANCE LYON
- Administrateur de HOTELIERE ET THALASSOTHERAPIE DE LA COTE VAROISE
- Président de SHCC
- Administrateur de SOC D'HOTELLERIE RESTAURATION EUROPEEN
- Administrateur de SOC HOTELLIERE SOPHIA ANTIPOLIS
Cédric GOBILLIARD
Corinne CUVELIER
- Administrateur de HOSPITEL FRANCE LYON
- Administrateur de HOTELIERE ET THALASSOTHERAPIE DE LA COTE VAROISE
- Administrateur de IBIS BUDGET
- Administrateur de LA THERMALE DE FRANCE
- Directeur général de PULLMAN INTERNATIONAL HOTELS
- Administrateur de SOC HOTELIERE LES CHAMPS PIERREUX
- Administrateur de SOCIETE ANONYME DES HOTELS DE TRADITION - S.A.H.T.
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SOC DU DOMAINE DE MARLIOZ ET EXTENSIONS |
Identifiant de l'entreprise | 745420406 |
Numéro interne du siège | 00027 |
Adresse | AV DE MARLIOZ 73100 AIX LES BAINS |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) |
Année et mois de création de l'établissement | dimanche 01 mai 1983 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 50 à 99 salariés |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 50 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) |
Capital social | 12 002 528,00 EUR |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 50 à 99 salariés |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 50 |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 01 janvier 1954 |
Tranche de chiffre d'affaires | De 5 millions à moins de 10 millions d' euros |
Dernier CA connu (2012 ) | 6 125 000,00 |
Résultat net | -2 326 000,00 |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 5510Z : Hôtels et hébergement similaire |
Activité principale de l'entreprise | 5510Z : Hôtels et hébergement similaire |
Activité principale | 5510Z : Hôtels et hébergement similaire |
Première activité | 5510Z : Hôtels et hébergement similaire |
Deuxième activité | 9604Z : Entretien corporel |
Troisième activité | 5610A : Restauration traditionnelle |
Quatrième activité | 9602B : Soins de beauté |
Activité au siege | |
Secteur | tourisme |
Catégorie | Hébergement |
Activite | Hôtels et hébergement similaire |
Synonyme | hôtel, motel, chambre d'hôte, bed and breakfast, gîte, auberge |
Principal | hôtel |
Président du conseil d'administration et directeur général : DUBRULE Jean-Louis Henri. Administrateur : FINEXHOR, représenté par MME IMBERT Martine Elisabeth. Administrateur : ACCOR, représenté par M BARRE Jacques Bernard André. Administrateur : SODETIS, représenté par MME GENTEL Brigitte Pierrette Françoise. Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES. Commissaire aux comptes suppléant : BEAS.
Président du conseil d'administration et directeur général : HENRY Yveline Rose-Marie Administrateur : MERCURE INTERNATIONAL HOTELS, représenté par MME IMBERT Martine Elisabeth Administrateur : ACCOR, représenté par M BARRE Jacques Bernard André Administrateur : SODETIS, représenté par MME GENTEL Brigitte Pierrette Françoise Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : BEAS
Président du conseil d'administration et directeur général : HENRY Yveline Rose-Marie Administrateur : MERCURE INTERNATIONAL HOTELS, représenté par MME IMBERT Martine Elisabeth Administrateur : ACCOR, représenté par MME CUVELIER Corinne Christine Administrateur : SODETIS, représenté par MME GENTEL Brigitte Pierrette Françoise Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : BEAS
Administrateur : MERCURE INTERNATIONAL HOTELS représenté par HENRY Yveline Rose-Marie modification le 21 Juillet 2011 Administrateur : ACCOR représenté par CUVELIER Corinne Christine Administrateur : SODETIS représenté par GENTEL Brigitte Pierrette Françoise Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : BEAS Président du conseil d'administration et directeur général : JOSENHANS Frédéric Marcel René Philippe en fonction le 21 Juillet 2011
Administrateur : MERCURE INTERNATIONAL HOTELS représenté par LE CLAIR Laurent Jacques Georges modification le 20 Juillet 2012 Administrateur : ACCOR représenté par CUVELIER Corinne Christine Administrateur : SODETIS représenté par GENTEL Brigitte Pierrette Françoise Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : BEAS Président du conseil d'administration et directeur général : JOSENHANS Frédéric Marcel René Philippe en fonction le 21 Juillet 2011
Administrateur : ACCOR représenté par CUVELIER Corinne Christine Administrateur : SODETIS représenté par GENTEL Brigitte Pierrette Françoise Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : BEAS Président du conseil d'administration et directeur général : JOSENHANS Frédéric Marcel René Philippe en fonction le 21 Juillet 2011 Administrateur : SOCIETE DES HOTELS NOVOTEL ET MERCURE en fonction le 21 Septembre 2012
Administrateur : ACCOR représenté par CUVELIER Corinne Christine modification le 16 Février 2016 Administrateur : SODETIS représenté par GENTEL Brigitte Pierrette Françoise Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : BEAS modification le 16 Février 2016 Administrateur : SOCIETE DES HOTELS NOVOTEL ET MERCURE modification le 16 Février 2016 Président du conseil d'administration Directeur général : GOBILLIARD Cédric en fonction le 16 Février 2016
Administrateur : ACCOR représenté par CUVELIER Corinne Christine modification le 18 Août 2017 ; Administrateur : SODETIS représenté par GENTEL Brigitte Pierrette Françoise ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : BEAS modification le 16 Février 2016 ; Administrateur : SOCIETE DES HOTELS NOVOTEL ET MERCURE modification le 16 Février 2016 ; Président du conseil d'administration Directeur général : BUISSON Damien Claude Michel en fonction le 18 Août 2017
Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : BEAS modification le 16 Février 2016 ; Administrateur : SOCIETE DES HOTELS NOVOTEL ET MERCURE modification le 16 Février 2016 ; Président du conseil d'administration Directeur général : BUISSON Damien Claude Michel en fonction le 18 Août 2017 ; Administrateur : SOCIETE D ETUDE D ORGANISATION ET DE REALISATION D INFRASTRUCTURS MODERNES représenté par SCHROBILTGEN Grégory en fonction le 22 Février 2018 ; Administrateur : SOCIETE DE PARTICIPATIONS HOTELIERES représenté par CUVELIER Corinne Christine en fonction le 22 Février 2018
Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : BEAS modification le 16 Février 2016 ; Administrateur : SOCIETE DES HOTELS NOVOTEL ET MERCURE représenté par LABI Thierry Gad modification le 05 Avril 2018 ; Président du conseil d'administration Directeur général : BUISSON Damien Claude Michel en fonction le 18 Août 2017 ; Administrateur : SOCIETE D ETUDE D ORGANISATION ET DE REALISATION D INFRASTRUCTURS MODERNES représenté par SCHROBILTGEN Grégory modification le 02 Mars 2018 ; Administrateur : SOCIETE DE PARTICIPATIONS HOTELIERES représenté par CUVELIER Corinne Christine modification le 02 Mars 2018
Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : BEAS modification le 16 Février 2016 ; Administrateur : SOCIETE DES HOTELS NOVOTEL ET MERCURE représenté par LABI Thierry Gad modification le 05 Avril 2018 ; Administrateur : SOCIETE D ETUDE D ORGANISATION ET DE REALISATION D INFRASTRUCTURS MODERNES représenté par SCHROBILTGEN Grégory modification le 02 Mars 2018 ; Administrateur : SOCIETE DE PARTICIPATIONS HOTELIERES représenté par CUVELIER Corinne Christine modification le 02 Mars 2018 ; Président du conseil d'administration Directeur général : DERSIGNY Catherine Janine en fonction le 08 Juin 2018
Etude de Maître Bertrand CHAPAT, Notaire, 177 Boulevard Wilson 73100 AIX LES BAINS pour la validité et pour la correspondance
Etude de Maître Bertrand CHAPAT, Notaire, 177 Boulevard Wilson 73100 AIX LES BAINS pour la validité et pour la correspondance
Etude de Maître Bertrand CHAPAT, Notaire, 177 Boulevard Wilson 73100 AIX LES BAINS pour la validité et pour la correspondance
Etude de Maître Bertrand CHAPAT, Notaire, 177 Boulevard Wilson 73100 AIX LES BAINS pour la validité et pour la correspondance
Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : BEAS modification le 16 Février 2016 ; Administrateur : SOCIETE DES HOTELS NOVOTEL ET MERCURE représenté par LABI Thierry Gad modification le 05 Avril 2018 ; Administrateur : SOCIETE D ETUDE D ORGANISATION ET DE REALISATION D INFRASTRUCTURS MODERNES représenté par SCHROBILTGEN Grégory modification le 02 Mars 2018 ; Administrateur : SOCIETE DE PARTICIPATIONS HOTELIERES représenté par CUVELIER Corinne Christine modification le 02 Mars 2018 ; Président du conseil d'administration Directeur général : LABI Thierry Gad en fonction le 06 Juillet 2018
Directeur général, Président du conseil d'administration : LABI Thierry Gad ; Administrateur : SOCIETE D ETUDE D ORGANISATION ET DE REALISATION D INFRASTRUCTURES MODERNESLE CLAIR Laurent ; Administrateur : SOCIETE DE PARTICIPATIONS HOTELIERESCUVELIER Corinne Christine ; Administrateur : SOCIETE D'INVESTISSEMENT FRANCE HOTELS ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES
AIX LES BAINS
50
salarié(s)
AIX LES BAINS
NN
salarié(s)
AIX LES BAINS
NN
salarié(s)
AIX LES BAINS
NN
salarié(s)
AIX LES BAINS
NN
salarié(s)
AIX LES BAINS
NN
salarié(s)
AIX LES BAINS
NN
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 13 144 000 |
Immobilisation incorporelle | 7 320 000 |
Immobilisation corporelle | 5 825 000 |
Immobilisation financière | 0 |
Actif circulant net | 1 661 000 |
Stock | 45 000 |
Avance | 0 |
Créance | 1 284 000 |
Placement | 331 000 |
Total Actif | 14 805 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 12 758 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 173 000 |
Dette | 1 874 000 |
Total Passif | 14 805 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 6 125 000 |
Produit d'exploitation | 6 203 000 |
Charge d'exploitation | 8 466 000 |
Résultat d'exploitation | -2 263 000 |
Produit financier net | 21 000 |
Charge financière | 2 000 |
Résultat financier | 20 000 |
Résultat courrant | -2 243 000 |
Produit exceptionnel | 53 000 |
Charges exceptionnelles | 138 000 |
Résultat exceptionnel | -85 000 |
Résultat net | -2 326 000 |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société SOC DU DOMAINE DE MARLIOZ ET EXTENSIONS - Version en cache du 06/10/2022 19:18:42.