M Hector GRUYER
Directeur général délégué de HEETCH
M Hector GRUYER a 37 ans ( naissance en 1987), est Directeur général délégué de la société HEETCH
M Hector GRUYER peut être contacté au siège de la société HEETCH par courrier à l'adresse HEETCH 61 RUE MESLAY 75003 PARIS FRANCE
La société HEETCH est principalement dirigée par M Hector GRUYER qui en est Directeur général délégué.
Cette société a pour activité principale : Edition de logiciels applicatifs ,éditeur de logiciels, édition de logiciels, édition de logiciels applicatifs
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 5829C (Edition de logiciels applicatifs), les activités sont :
- Edition de logiciels applicatifs
- l'édition de logiciels généraux à usage professionnel ou domestique (loisirs, éducation, gestion) tels que :
- applications bureautiques, de gestion de projet, de formation assistée, applications à caractère éducatif, etc.
- l'édition de logiciels applicatifs à usage professionnel réalisant un type de traitement spécifique ou un ensemble de tâches pour un domaine d'activité spécifique
- l'édition de logiciels utilitaires
La société HEETCH est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 07/08/2013 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 79469396000021.
- M Aylic PETIT, Directeur général délégué (1985) depuis le 05 mars 2014
- M Hector GRUYER, Directeur général délégué (1987) depuis le 09 août 2013
- M Mathieu JACOB, Président (1984) depuis le 09 août 2013
- M Nicolas LAPOMARDA, Directeur général délégué (1985) depuis le 09 août 2013
- M Teddy PELLERIN, Directeur général (1985) depuis le 09 août 2013
L'âge moyen des 5 dirigeants de la société HEETCH est de 39 ans. Le plus jeune à 37 ans, le plus agé 40 ans.
Anciens dirigeants :
- M Amir REZA-TOFIGHI, Directeur général délégué (1984) du 09 août 2013 au 21 avril 2015
Dirigeants personne morale:
- AUDITEX, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 22 octobre 2016
- ERNST YOUNG, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 22 octobre 2016
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | HEETCH | |
Entrepreneurs individuels | HEETCH | |
Identifiant de l'entreprise | 794693960 | |
Numéro interne du siège | 00021 | |
Adresse | 61 RUE MESLAY 75003 PARIS 3 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 13 avril 2016 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 50 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 10 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 50 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 01 août 2013 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 5829C : Edition de logiciels applicatifs | |
Activité principale de l'entreprise | 5829C : Edition de logiciels applicatifs | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Médias | |
Activite | Edition de logiciels applicatifs | |
Synonyme | éditeur de logiciels, édition de logiciels, édition de logiciels applicatifs |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
79469396000039 | HEETCH 6 B RUE JEAN MACE 75011 PARIS 11 |
79469396000021 | HEETCH 61 RUE MESLAY 75003 PARIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00650 Métallurgie cadres
Ãdition de logiciels applicatifs, autres services de réservation et activités connexes, programmation informatique
nomination du Directeur général délégué : Petit, Aylic
Directeur général délégué partant : Reza-Tofighi, Amir
Directeur général délégué partant : Petit, Aylic