ImmatriculationLa société COOP AGRICOLE LES CAVES DE LA LOIRE est situé au LD LE VIEUX PRE 49320 BRISSAC LOIRE AUBANCE
Elle a été crée le 09/10/2002 et elle est immatriculée sous le numéro 775609787 au greffe de ANGERS
COOP AGRICOLE LES CAVES DE LA LOIRE est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est Société coopérative agricole
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 1102B (Vinification) et le code de l'activité de son établissement principal est 1102B (Vinification).
L'activité déclarée au greffe est : information non connue.
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 1102B (Vinification), les activités sont :
- la fabrication de vins à partir de raisins de cuve
- la fabrication de vins à partir de moût de raisin concentré
- la fabrication de vins doux naturels et de vins de liqueur
- la fabrication de vin sans alcool ou faiblement alcoolisé
- la fabrication d'apéritifs à base de vins
- le vieillissement des vins pour compte propre
- les traitements Ånologiques des vins
Mais sont exclues les activités :
- la fabrication de vins effervescents (cf11.02A)
- la fabrication de vins aromatisés (cf11.04Z)
- l'exploitation de cave pour vieillissement du vin, pour compte de tiers (cf52.10B)
- l'embouteillage et l'étiquetage simples dans le cadre du commerce de gros (cf46.34Z) et pour compte de tiers (cf82.92Z)
COOP AGRICOLE LES CAVES DE LA LOIRE à réalisé en 2016 un chiffre d'affaire de 22 230 000,00 pour un résultat net de 652 000,00 euros , grace à 5 établissements .
GreffeCOOP AGRICOLE LES CAVES DE LA LOIRE est du ressort du greffe de ANGERS dont les coordonnées postales sont 19 RUE RENE ROUCHY 49100 ANGERS CEDEX
Le greffe peut être appelé au 02 41 87 89 30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-angers.fr.
Les greffiers sont : PAILLÃ Bertrand
Le greffe est ouvert Du Lun au Jeu: 9h-11h45/13h30-16h30 et Ven: 9h-11h45/13h30-15h45.
TVASi COOP AGRICOLE LES CAVES DE LA LOIRE est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR66775609787.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à COOP AGRICOLE LES CAVES DE LA LOIRE de part son activité de 1102B (Vinification) sont :
Siége social et établissementsCOOP AGRICOLE LES CAVES DE LA LOIRE à son siége social situé au LD LE VIEUX PRE 49320 BRISSAC LOIRE AUBANCE.
Le numéro de téléphone est 0241540723
Le numéro de fax est 02Â 41Â 68Â 53Â 32
Les établissements sont les suivants :
- coop agricole les caves de la loire cave de la loire lieu dit la promenade 49750 beaulieu sur layon france
- coop agricole les caves de la loire cave de la loire rte faveraye-machelles 49380 bellevigne-en-layon
- coop agricole les caves de la loire cave de la loire le vieux pre 49320 brissac loire aubance
- coop agricole les caves de la loire cave de la loire doue la fontaine 25 av du general leclerc 49700 doue-en-anjou
- coop agricole les caves de la loire cave de la loire 33 rue des grouas tigne 49540 lys haut layon france
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 27 mai 2008 : Depot des comptes (Cloture du 2007-08-31)
- 27 mai 2008 : Depot des comptes (Cloture du 2007-08-31)
- 15 mai 2009 : Depot des comptes (Cloture du 2008-08-31)
- 24 juin 2009 : Depot des comptes (Cloture du 2008-08-31)
- 06 avril 2010 : Depot des comptes (Cloture du 2009-08-31)
- 19 avril 2010 : Depot des comptes (Cloture du 2009-08-31)
- 05 mars 2017 : Vente (Autre achat, apport, attribution (immatriculation d\'une personne morale, uniquement))
- 20 mai 2018 : Vente (Achat d\'un fonds par une personne morale (insertion provisoire))
- 22 janvier 2019 : Vente (Autre achat, apport, attribution (immatriculation d\'une personne morale, uniquement))
- 07 juillet 2020 : Modification (Modification survenue sur l'administration, la dénomination.)
- 28 juillet 2020 : Modification (Modification survenue sur l'administration.)
- 10 mars 2021 : Depot des comptes (Cloture du 2020-08-31)
- 10 mars 2021 : Depot des comptes (Cloture du 2020-08-31)
- 16 mars 2021 : Modification (Modification survenue sur l'administration.)
- 23 mars 2021 : Modification (Modification survenue sur l'administration.)
- 27 avril 2021 : Modification (Modification survenue sur l'administration.)
- 15 décembre 2021 : Vente (Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement))
- 18 mars 2022 : Depot des comptes (Cloture du 2021-08-31)
- 18 mars 2022 : Depot des comptes (Cloture du 2021-08-31)
- 05 avril 2022 : Modification (Modification survenue sur l'administration.)
- 28 mars 2023 : Modification (Modification survenue sur l\'administration.)
- 09 mai 2023 : Depot des comptes (Cloture du 2022-08-31)
- 09 mai 2023 : Depot des comptes (Cloture du 2022-08-31)
- 22 août 2023 : Modification (Modification survenue sur l\'administration.)
DirigeantsLes dirigeants :
- 18/01/1948 : Bernard BELOUARD (Administrateur)
- 25/02/1953 : Christian CHERBONNEAU (Administrateur)
- 29/07/1956 : Christian MENARD (Administrateur)
- 23/08/1966 : Daniel MACAULT (Administrateur)
- 21/01/1965 : Emmanuel BEDOUET (Administrateur)
- 21/01/1969 : Eric NIVELLEAU (Administrateur)
- 20/05/1960 : Gerard POUPART (Administrateur)
- 02/12/1955 : Henri-jean PROUTEAU (Administrateur)
- 18/02/1960 : Jean CHABOSSEAU (Administrateur)
- 28/10/1951 : Marc CHALON (Administrateur)
- 07/10/1953 : Michel BLET (Administrateur)
- 06/04/1961 : Olivier BRAULT (Administrateur)
- 18/09/1953 : Pierre PIVERT (Administrateur)
- 10/04/1975 : Régis ALCOCER (Président)
- 20/10/1973 : Stephane OGER (Administrateur)
L'âge moyen des 15 dirigeants de la société COOP AGRICOLE LES CAVES DE LA LOIRE est de 64 ans. Le plus jeune à 49 ans, le plus agé 76 ans.
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Bernard BELOUARD
- Administrateur de ALBERT BESOMBES MOC BARIL
- Administrateur de CENERAY
- Administrateur de COOP AGRICOLE DU PAYS DE LOIRE
- Liquidateur de EARL BELOUARD BERNARD
- Président du conseil de surveillance de LOIRE FINANCE
- Administrateur de MINOTERIE HINAULT
- Administrateur de SA AGRILOIRE
- Administrateur de SABOC SAS
- Administrateur de SOC COMMERCIALE DE PRODUITS AGRICOLES
- Liquidateur de STE COOPERATIVE DOUESSINE PEPINERISTES
- Président de UNION AGRICOLE PAYS DE LOIRE
- Administrateur de VERT ANJOU
Christian CHERBONNEAU
- Administrateur de COOP AGRICOLE DU PAYS DE LOIRE
- Gérant de LES CONTENTS
- Gérant de SCEA CHERBONNEAU CHRISTIAN-YAN
Daniel MACAULT
- Administrateur de ALBERT BESOMBES MOC BARIL
- Gérant de EARL DOMAINE DES DEUX MOULINS
- Liquidateur de LA COLLECTION DES VIGNERONS
- Gérant de LES CHAMBRES DU MEUNIER
Emmanuel BEDOUET
Eric NIVELLEAU
Gerard POUPART
Henri-jean PROUTEAU
Jean CHABOSSEAU
- Administrateur de ALBERT BESOMBES MOC BARIL
- Président de CUMA DES TROIS MONTS
- Gérant de DU LIVIER
- Gérant de GFA LA LANDE
- Gérant de GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN RECONNU DES 3 SOURC
- Administrateur de SIRIUS
Michel BLET
- Administrateur de ALBERT BESOMBES MOC BARIL
- Administrateur de CENERAY
- Administrateur de COOP AGRICOLE DU PAYS DE LOIRE
- Administrateur de COOP SYNDICALE DE DISTILLERIE
- Liquidateur de EARL DOMAINE DU PRE CLOS
- Administrateur de LOIRE FINANCE
- Administrateur de SA AGRILOIRE
- Administrateur de SABOC SAS
- Administrateur de SOC COMMERCIALE DE PRODUITS AGRICOLES
- Administrateur de VERT ANJOU
Olivier BRAULT
- Administrateur de ALBERT BESOMBES MOC BARIL
- Administrateur de COOP AGRICOLE DU PAYS DE LOIRE
- Président de CUMA DES COTEAUX DE L AUBANCE
- Gérant de SCI LES TYPHLOS
Pierre PIVERT
- Administrateur de CUMA LES MALOUINS
- Gérant de DE LA SAULAIE
- Gérant de DU DOMAINE DE LA SAULAIE
- Liquidateur de GAEC DOMAINE DA LA SAULAIE
- Gérant de SCI DE LA RUE EBLE
Régis ALCOCER
- Président du conseil de surveillance de ALBERT BESOMBES MOC BARIL
- Administrateur de COOP AGRICOLE DU PAYS DE LOIRE
- Gérant de REGIS ALCOCER
- Gérant de SCEA FIERBOIS
Stephane OGER
- Administrateur de COOP SYNDICALE DE DISTILLERIE
- Président de CUMA DE LA MADELEINE
- Gérant de EARL OGER DOMAINE DE LA BLUETTERIE
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | COOP AGRICOLE LES CAVES DE LA LOIRE |
Identifiant de l'entreprise | 775609787 |
Numéro interne du siège | 00012 |
Adresse | LD LE VIEUX PRE 49320 BRISSAC LOIRE AUBANCE |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Sans objet |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 01 janvier 1900 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | Société coopérative agricole |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | O |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 01 janvier 1900 |
Tranche de chiffre d'affaires | De 20 millions à moins de 50 millions d'euros |
Dernier CA connu (2016) | 22 230 000,00 |
Résultat net | 652 000,00 |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 1102B : Vinification |
Activité principale de l'entreprise | 1102B : Vinification |
Activité principale | 1102B : Vinification |
Première activité | 1102B : Vinification |
Deuxième activité | 8292Z : Activités de conditionnement |
Troisième activité | 4634Z : Commerce de gros (interentreprises) de boissons |
Activité au siege | |
Secteur | agroalimentaire |
Catégorie | Agroalimentaire |
Activite | Vinification |
Synonyme | fabricant de produits alimentaires, fabricant de boissons, fabricant de boissons alcoolisées, fabricant de vins, vinification |
Principal | fabricant de vins |
Art.L.236-14 du code de commerce
cabinet fidal 19 rue René Rouchy 49100 Angers - Opposition 10 jours à compter de la présente insertion au bodacc.
Art.L.236-14 du code de commerce
Président : ALCOCER Régis ; Administrateur : REGIS ALCOCERALCOCER Régis ; Administrateur : GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN RECONNU DES 3 SOURCESCHABOSSEAU Jean-Camille ; Administrateur : DOMAINE DU PRE CLOSBLET Manuel ; Administrateur : CHAUVIGNECHAUVIGNE Damien ; Administrateur : Groupement Agricole d'Exploitation en Commun DE LA ROCHEGUILLOT Aurélien ; Administrateur : EARL DES GOURDONSGRIMAUD Jean-François ; Administrateur : JARRY DESSEIGNESJARRY Joël ; Administrateur : EARL GAUFRETONGAUFRETON Arnaud, Jérôme, Patrice ; Administrateur : POTIN Philippe ; Administrateur : DE LA GARNAUDERIELEGROS Pascal ; Administrateur : Serge et Bruno SOURDAISSOURDAIS Bruno ; Administrateur : CHARBONNIER-DAVIDCHARBONNIER Baptiste ; Administrateur : EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE ANGIER & FILSANGIER Pierre ; Administrateur : EXPLOITATION AGRICOLE DELAUNAYDELAUNAY Dominique ; Administrateur : FRANCIS ET FRANCOISE DESBOURDESDESBOURDES Emilien ; Administrateur : DU TILLOUBRUNET Pascal ; Administrateur : GAEC reconnu de la PentièreNIVELLEAU Eric ; Administrateur : U.A.P.L.BELOUARD Bernard ; Administrateur : BRAULT FrèresBRAULT Olivier ; Administrateur : Domaine des Deux MoulinsMACAULT Daniel ; Administrateur : EARL MENARD-BRETAULTMENARD Christian ; Administrateur : POUPARTPOUPART Gérard ; Directeur : MIGNOT Jean-Michel ; Directeur général adjoint : LEMASSON Jérôme ; Directeur général adjoint : BREMAUD Patrick ; Commissaire aux comptes titulaire : SOREXBIOTEAU Bruno ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET BECOUZE ; Commissaire aux comptes suppléant : GRENOUILLEAU Stéphane ; Commissaire aux comptes suppléant : FAUCHER Isabelle
Président : ALCOCER Régis ; Administrateur : REGIS ALCOCERALCOCER Régis ; Administrateur : GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN RECONNU DES 3 SOURCESCHABOSSEAU Jean-Camille ; Administrateur : DOMAINE DU PRE CLOSBLET Manuel ; Administrateur : CHAUVIGNECHAUVIGNE Damien ; Administrateur : Groupement Agricole d'Exploitation en Commun DE LA ROCHEGUILLOT Aurélien ; Administrateur : EARL DES GOURDONSGRIMAUD Jean-François ; Administrateur : JARRY DESSEIGNESJARRY Joël ; Administrateur : EARL GAUFRETONGAUFRETON Arnaud, Jérôme, Patrice ; Administrateur : POTIN Philippe ; Administrateur : DE LA GARNAUDERIELEGROS Pascal ; Administrateur : Serge et Bruno SOURDAISSOURDAIS Bruno ; Administrateur : CHARBONNIER-DAVIDCHARBONNIER Baptiste ; Administrateur : EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE ANGIER & FILSANGIER Pierre ; Administrateur : EXPLOITATION AGRICOLE DELAUNAYDELAUNAY Dominique ; Administrateur : FRANCIS ET FRANCOISE DESBOURDESDESBOURDES Emilien ; Administrateur : DU TILLOUBRUNET Pascal ; Administrateur : EARL NIVELLEAUNIVELLEAU Eric ; Administrateur : U.A.P.L.BELOUARD Bernard ; Administrateur : BRAULT FrèresBRAULT Olivier ; Administrateur : Domaine des Deux MoulinsMACAULT Daniel ; Administrateur : EARL MENARD-BRETAULTMENARD Christian ; Administrateur : POUPARTPOUPART Gérard ; Directeur : MIGNOT Jean-Michel ; Directeur général adjoint : LEMASSON Jérôme ; Directeur général adjoint : BREMAUD Patrick ; Commissaire aux comptes titulaire : SOREXBIOTEAU Bruno ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET BECOUZE ; Commissaire aux comptes suppléant : GRENOUILLEAU Stéphane ; Commissaire aux comptes suppléant : FAUCHER Isabelle
Président : ALCOCER Régis ; Administrateur : REGIS ALCOCERALCOCER Régis ; Administrateur : GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN RECONNU DES 3 SOURCESCHABOSSEAU Jean-Camille ; Administrateur : DOMAINE DU PRE CLOSBLET Manuel ; Administrateur : CHAUVIGNECHAUVIGNE Damien ; Administrateur : Groupement Agricole d'Exploitation en Commun DE LA ROCHEGUILLOT Aurélien ; Administrateur : EARL DES GOURDONSGRIMAUD Jean-François ; Administrateur : JARRY DESSEIGNESJARRY Joël ; Administrateur : EARL GAUFRETONGAUFRETON Arnaud, Jérôme, Patrice ; Administrateur : POTIN Philippe ; Administrateur : DE LA GARNAUDERIELEGROS Pascal ; Administrateur : Serge et Bruno SOURDAISSOURDAIS Bruno ; Administrateur : CHARBONNIER-DAVIDCHARBONNIER Baptiste ; Administrateur : EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE ANGIER & FILSANGIER Pierre ; Administrateur : EXPLOITATION AGRICOLE DELAUNAYDELAUNAY Dominique ; Administrateur : FRANCIS ET FRANCOISE DESBOURDESDESBOURDES Emilien ; Administrateur : DU TILLOUBRUNET Pascal ; Administrateur : EARL NIVELLEAUNIVELLEAU Eric ; Administrateur : U.A.P.L.BELOUARD Bernard ; Administrateur : BRAULT FrèresBRAULT Olivier ; Administrateur : Domaine des Deux MoulinsMACAULT Daniel ; Administrateur : EARL MENARD-BRETAULTMENARD Christian ; Administrateur : POUPARTPOUPART Gérard ; Administrateur : DOMAINE DES ROSES EARL POUTEAUPOUTEAU Laurent ; Directeur : MIGNOT Jean-Michel ; Directeur général adjoint : LEMASSON Jérôme ; Directeur général adjoint : BREMAUD Patrick ; Commissaire aux comptes titulaire : SOREXBIOTEAU Bruno ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET BECOUZE ; Commissaire aux comptes suppléant : GRENOUILLEAU Stéphane ; Commissaire aux comptes suppléant : FAUCHER Isabelle
Président : ALCOCER Régis ; Administrateur : REGIS ALCOCERALCOCER Régis ; Administrateur : GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN RECONNU DES 3 SOURCESCHABOSSEAU Jean-Camille ; Administrateur : DOMAINE DU PRE CLOSBLET Manuel ; Administrateur : CHAUVIGNECHAUVIGNE Damien ; Administrateur : DE LA ROCHE ; Administrateur : EARL DES GOURDONSGRIMAUD Jean-François ; Administrateur : JARRY DESSEIGNESJARRY Joël ; Administrateur : EARL GAUFRETONGAUFRETON Arnaud, Jérôme, Patrice ; Administrateur : POTIN Philippe ; Administrateur : DE LA GARNAUDERIELEGROS Pascal ; Administrateur : Serge et Bruno SOURDAISSOURDAIS Bruno ; Administrateur : CHARBONNIER-DAVIDCHARBONNIER Baptiste ; Administrateur : EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE ANGIER & FILSANGIER Pierre ; Administrateur : EXPLOITATION AGRICOLE DELAUNAYDELAUNAY Dominique ; Administrateur : FRANCIS ET FRANCOISE DESBOURDESDESBOURDES Emilien ; Administrateur : DU TILLOUBRUNET Pascal ; Administrateur : EARL NIVELLEAUNIVELLEAU Eric ; Administrateur : LES CANONSPROUTEAU Florent ; Administrateur : U.A.P.L.BELOUARD Bernard ; Administrateur : BRAULT FrèresBRAULT Olivier ; Administrateur : Domaine des Deux MoulinsMACAULT Daniel ; Administrateur : EARL MENARD-BRETAULTMENARD Christian ; Administrateur : POUPARTPOUPART Gérard ; Administrateur : DOMAINE DES ROSES EARL POUTEAUPOUTEAU Laurent ; Directeur : MIGNOT Jean-Michel ; Directeur général adjoint : LEMASSON Jérôme ; Directeur général adjoint : BREMAUD Patrick ; Commissaire aux comptes titulaire : SOREXBIOTEAU Bruno ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET BECOUZE ; Commissaire aux comptes suppléant : GRENOUILLEAU Stéphane ; Commissaire aux comptes suppléant : FAUCHER Isabelle
Président : ALCOCER Régis ; Administrateur : REGIS ALCOCERALCOCER Régis ; Administrateur : GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN RECONNU DES 3 SOURCESCHABOSSEAU Jean-Camille ; Administrateur : DOMAINE DU PRE CLOSBLET Manuel ; Administrateur : CHAUVIGNECHAUVIGNE Damien ; Administrateur : DE LA ROCHE ; Administrateur : EARL DES GOURDONSGRIMAUD Jean-François ; Administrateur : JARRY DESSEIGNESJARRY Joël ; Administrateur : EARL GAUFRETONGAUFRETON Arnaud, Jérôme, Patrice ; Administrateur : POTIN Philippe ; Administrateur : DE LA GARNAUDERIELEGROS Pascal ; Administrateur : Serge et Bruno SOURDAISSOURDAIS Bruno ; Administrateur : CHARBONNIER-DAVIDCHARBONNIER Baptiste ; Administrateur : EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE ANGIER & FILSANGIER Pierre ; Administrateur : EXPLOITATION AGRICOLE DELAUNAYDELAUNAY Dominique ; Administrateur : FRANCIS ET FRANCOISE DESBOURDESDESBOURDES Emilien ; Administrateur : DU TILLOUFLORENT Arnaud ; Administrateur : EARL NIVELLEAUNIVELLEAU Eric ; Administrateur : LES CANONSPROUTEAU Florent ; Administrateur : U.A.P.L.BELOUARD Bernard ; Administrateur : BRAULT FrèresBRAULT Olivier ; Administrateur : Domaine des Deux MoulinsMACAULT Daniel ; Administrateur : EARL MENARD-BRETAULTMENARD Christian ; Administrateur : POUPARTPOUPART Gérard ; Administrateur : DOMAINE DES ROSES EARL POUTEAUPOUTEAU Laurent ; Directeur : MIGNOT Jean-Michel ; Directeur général adjoint : LEMASSON Jérôme ; Directeur général adjoint : BREMAUD Patrick ; Commissaire aux comptes titulaire : SOREXBIOTEAU Bruno ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET BECOUZE ; Commissaire aux comptes suppléant : GRENOUILLEAU Stéphane ; Commissaire aux comptes suppléant : FAUCHER Isabelle
Art. L.236-14 du code de commerce
Président : ALCOCER Régisà; Administrateur : REGIS ALCOCERALCOCER Régisà; Administrateur : DOMAINE DU PRE CLOSBLET Manuelà; Administrateur : CHAUVIGNECHAUVIGNE Damienà; Administrateur : DE LA ROCHEà; Administrateur : EARL DES GOURDONSGRIMAUD Jean-Françoisà; Administrateur : JARRY DESSEIGNESJARRY Joëlà; Administrateur : EARL GAUFRETONGAUFRETON Arnaud, Jérôme, Patriceà; Administrateur : POTIN Philippeà; Administrateur : DE LA GARNAUDERIELEGROS Pascalà; Administrateur : Serge et Bruno SOURDAISSOURDAIS Brunoà; Administrateur : CHARBONNIER-DAVIDCHARBONNIER Baptisteà; Administrateur : EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE ANGIER & FILSANGIER Pierreà; Administrateur : EXPLOITATION AGRICOLE DELAUNAYDELAUNAY Dominiqueà; Administrateur : FRANCIS ET FRANCOISE DESBOURDESDESBOURDES Emilienà; Administrateur : DU TILLOUFLORENT Arnaudà; Administrateur : EARL NIVELLEAUNIVELLEAU Ericà; Administrateur : LES CANONSPROUTEAU Florentà; Administrateur : U.A.P.L.BELOUARD Bernardà; Administrateur : BRAULT FrèresBRAULT Olivierà; Administrateur : Domaine des Deux MoulinsMACAULT Danielà; Administrateur : POUPARTPOUPART Gérardà; Administrateur : DOMAINE DES ROSES EARL POUTEAUPOUTEAU Laurentà; Administrateur : DES AVENEAUXCHARPENTIER Huguesà; Administrateur : DOMAINE DU BOIS JOLYBOUCHAUD Laurentà; Administrateur : EARL DOMAINE DES CHAUSSELIERESBOSSEAU Jeanà; Administrateur : UNION AGRICOLE DU PAYS DE LOIRE UNION DE COOPERATIVES AGRICOLESLEGEAY Michelà; Directeur : MIGNOT Jean-Michelà; Directeur général adjoint : LEMASSON Jérômeà; Directeur général adjoint : BREMAUD Patrickà; Commissaire aux comptes titulaire : SOREXBIOTEAU Brunoà; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET BECOUZEà; Commissaire aux comptes suppléant : GRENOUILLEAU Stéphaneà; Commissaire aux comptes suppléant : FAUCHER Isabelle
Président : ALCOCER Régis ; Administrateur : REGIS ALCOCERALCOCER Régis ; Administrateur : DOMAINE DU PRE CLOSBLET Manuel ; Administrateur : CHAUVIGNECHAUVIGNE Damien ; Administrateur : DE LA ROCHE ; Administrateur : EARL DES GOURDONSGRIMAUD Jean-François ; Administrateur : JARRY DESSEIGNESJARRY Joël ; Administrateur : EARL GAUFRETONGAUFRETON Arnaud, Jérôme, Patrice ; Administrateur : POTIN Philippe ; Administrateur : DE LA GARNAUDERIELEGROS Pascal ; Administrateur : Serge et Bruno SOURDAISSOURDAIS Bruno ; Administrateur : CHARBONNIER-DAVIDCHARBONNIER Baptiste ; Administrateur : EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE ANGIER & FILSANGIER Pierre ; Administrateur : EXPLOITATION AGRICOLE DELAUNAYDELAUNAY Dominique ; Administrateur : FRANCIS ET FRANCOISE DESBOURDESDESBOURDES Emilien ; Administrateur : DU TILLOUFLORENT Arnaud ; Administrateur : EARL NIVELLEAUNIVELLEAU Eric ; Administrateur : LES CANONSPROUTEAU Florent ; Administrateur : U.A.P.L.BELOUARD Bernard ; Administrateur : BRAULT FrèresBRAULT Olivier ; Administrateur : Domaine des Deux MoulinsMACAULT Daniel ; Administrateur : POUPARTPOUPART Gérard ; Administrateur : DOMAINE DES ROSES EARL POUTEAUPOUTEAU Laurent ; Administrateur : DES AVENEAUXCHARPENTIER Hugues ; Administrateur : DOMAINE DU BOIS JOLYBOUCHAUD Laurent ; Administrateur : EARL DOMAINE DES CHAUSSELIERESBOSSEAU Jean Claude Joseph Yolande ; Administrateur : UNION AGRICOLE DU PAYS DE LOIRE UNION DE COOPERATIVES AGRICOLESLEGEAY Michel ; Directeur : MIGNOT Jean-Michel ; Directeur général adjoint : LEMASSON Jérôme ; Directeur général adjoint : ACKER Frédéric ; Commissaire aux comptes titulaire : SOREXBIOTEAU Bruno ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET BECOUZE ; Commissaire aux comptes suppléant : GRENOUILLEAU Stéphane ; Commissaire aux comptes suppléant : FAUCHER Isabelle
Président : ALCOCER Régis ; Administrateur : REGIS ALCOCERALCOCER Régis ; Administrateur : DOMAINE DU PRE CLOSBLET Manuel ; Administrateur : CHAUVIGNECHAUVIGNE Damien ; Administrateur : DE LA ROCHE ; Administrateur : EARL DES GOURDONSGRIMAUD Jean-François ; Administrateur : JARRY DESSEIGNESJARRY Joël ; Administrateur : EARL GAUFRETONGAUFRETON Arnaud, Jérôme, Patrice ; Administrateur : POTIN Philippe ; Administrateur : DE LA GARNAUDERIELEGROS Pascal ; Administrateur : Serge et Bruno SOURDAISSOURDAIS Bruno ; Administrateur : CHARBONNIER-DAVIDCHARBONNIER Baptiste ; Administrateur : EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE ANGIER & FILSANGIER Pierre ; Administrateur : EXPLOITATION AGRICOLE DELAUNAYDELAUNAY Dominique ; Administrateur : FRANCIS ET FRANCOISE DESBOURDESDESBOURDES Emilien ; Administrateur : DU TILLOUFLORENT Arnaud ; Administrateur : EARL NIVELLEAUNIVELLEAU Eric ; Administrateur : LES CANONSPROUTEAU Florent ; Administrateur : U.A.P.L.BELOUARD Bernard ; Administrateur : BRAULT FrèresBRAULT Olivier ; Administrateur : Domaine des Deux MoulinsMACAULT Daniel ; Administrateur : DOMAINE DES ROSES EARL POUTEAUPOUTEAU Laurent ; Administrateur : DES AVENEAUXCHARPENTIER Hugues ; Administrateur : DOMAINE DU BOIS JOLYBOUCHAUD Laurent ; Administrateur : EARL DOMAINE DES CHAUSSELIERESBOSSEAU Jean Claude Joseph Yolande ; Administrateur : UNION AGRICOLE DU PAYS DE LOIRE UNION DE COOPERATIVES AGRICOLESLEGEAY Michel ; Directeur : MIGNOT Jean-Michel ; Directeur général adjoint : LEMASSON Jérôme ; Directeur général adjoint : ACKER Frédéric ; Commissaire aux comptes titulaire : SOREXBIOTEAU Bruno ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET BECOUZE ; Commissaire aux comptes suppléant : GRENOUILLEAU Stéphane ; Commissaire aux comptes suppléant : FAUCHER Isabelle
- Stephane OGER
- COOP SYNDICALE DE DISTILLERIE
- Sylvain BRAULT
Administrateur - David MAUGIN
Administrateur - Jean-michel MIGNOT
- Vincent REUILLER
Administrateur - Arnaud BORET
Administrateur - Pascal BOURREAU
Président - Stephane MAINGUIN
Administrateur - Jean-marie GAZEAU
Administrateur - Philippe GUILLOTEAU
Administrateur - Michel BLET
Administrateur - Alain BOULEAU
Administrateur - Loic MAROLLEAU
Administrateur - Yolande LAMBERT
Administrateur - Joseph BORET
Administrateur - Jean GAZEAU
Administrateur
- Sylvain BRAULT
- CUMA DE LA MADELEINE
- EARL OGER DOMAINE DE LA BLUETTERIE
- COOP SYNDICALE DE DISTILLERIE
- Daniel MACAULT
- ALBERT BESOMBES MOC BARIL
- Jean-michel MIGNOT
Administrateur - Gerard POUPART
Administrateur - Olivier BRAULT
Administrateur - Régis ALCOCER
Président du conseil de surveillance - Bernard BELOUARD
Administrateur - Michel BLET
Administrateur - Baptiste CHARBONNIER
Administrateur - Jérôme LEMASSON
Directeur général - Jean CHABOSSEAU
Administrateur
- Jean-michel MIGNOT
- EARL DOMAINE DES DEUX MOULINS
- LA COLLECTION DES VIGNERONS
- LES CHAMBRES DU MEUNIER
- ALBERT BESOMBES MOC BARIL
- Gerard POUPART
- ALBERT BESOMBES MOC BARIL
- Jean-michel MIGNOT
Administrateur - Daniel MACAULT
Administrateur - Olivier BRAULT
Administrateur - Régis ALCOCER
Président du conseil de surveillance - Bernard BELOUARD
Administrateur - Michel BLET
Administrateur - Baptiste CHARBONNIER
Administrateur - Jérôme LEMASSON
Directeur général - Jean CHABOSSEAU
Administrateur
- Jean-michel MIGNOT
- DE FONTENY
- POUPART
- ALBERT BESOMBES MOC BARIL
- Olivier BRAULT
- ALBERT BESOMBES MOC BARIL
- Jean-michel MIGNOT
Administrateur - Daniel MACAULT
Administrateur - Gerard POUPART
Administrateur - Régis ALCOCER
Président du conseil de surveillance - Bernard BELOUARD
Administrateur - Michel BLET
Administrateur - Baptiste CHARBONNIER
Administrateur - Jérôme LEMASSON
Directeur général - Jean CHABOSSEAU
Administrateur
- Jean-michel MIGNOT
- COOP AGRICOLE DU PAYS DE LOIRE
- Jean-michel MIGNOT
Directeur général - Pascal BOURREAU
Administrateur - Christian RONDELEUX
Administrateur - Olivier BOULISSIERE
Administrateur - Marc SOURDEAU
Administrateur - Michel LEGEAY
Président - Jocelyn PENARD
Administrateur - Régis ALCOCER
Administrateur - Christian CHERBONNEAU
Administrateur - Christian BLET
Administrateur - Bernard BELOUARD
Administrateur - Jean PIVERT
Administrateur - Jeannick CANTIN
Administrateur - Guillaume VERNEUIL
Administrateur - Michel BLET
Administrateur - Bertrand AGUILLON
Administrateur - Viviane CASSEGRAIN
Administrateur - Gilles GOUZIL
Administrateur - Arnaud COURTIN
Administrateur - Christian RITOUX
Administrateur
- Jean-michel MIGNOT
- CUMA DES COTEAUX DE L AUBANCE
- SCI LES TYPHLOS
- ALBERT BESOMBES MOC BARIL
- Régis ALCOCER
- ALBERT BESOMBES MOC BARIL
- COOP AGRICOLE DU PAYS DE LOIRE
- Jean-michel MIGNOT
Directeur général - Pascal BOURREAU
Administrateur - Christian RONDELEUX
Administrateur - Olivier BOULISSIERE
Administrateur - Marc SOURDEAU
Administrateur - Michel LEGEAY
Président - Jocelyn PENARD
Administrateur - Olivier BRAULT
Administrateur - Christian CHERBONNEAU
Administrateur - Christian BLET
Administrateur - Bernard BELOUARD
Administrateur - Jean PIVERT
Administrateur - Jeannick CANTIN
Administrateur - Guillaume VERNEUIL
Administrateur - Michel BLET
Administrateur - Bertrand AGUILLON
Administrateur - Viviane CASSEGRAIN
Administrateur - Gilles GOUZIL
Administrateur - Arnaud COURTIN
Administrateur - Christian RITOUX
Administrateur
- Jean-michel MIGNOT
- REGIS ALCOCER
- SCEA FIERBOIS
- Christian CHERBONNEAU
- COOP AGRICOLE DU PAYS DE LOIRE
- Jean-michel MIGNOT
Directeur général - Pascal BOURREAU
Administrateur - Christian RONDELEUX
Administrateur - Olivier BOULISSIERE
Administrateur - Marc SOURDEAU
Administrateur - Michel LEGEAY
Président - Jocelyn PENARD
Administrateur - Olivier BRAULT
Administrateur - Régis ALCOCER
Administrateur - Christian BLET
Administrateur - Bernard BELOUARD
Administrateur - Jean PIVERT
Administrateur - Jeannick CANTIN
Administrateur - Guillaume VERNEUIL
Administrateur - Michel BLET
Administrateur - Bertrand AGUILLON
Administrateur - Viviane CASSEGRAIN
Administrateur - Gilles GOUZIL
Administrateur - Arnaud COURTIN
Administrateur - Christian RITOUX
Administrateur
- Jean-michel MIGNOT
- LES CONTENTS
- SCEA CHERBONNEAU CHRISTIAN-YAN
- COOP AGRICOLE DU PAYS DE LOIRE
- Bernard BELOUARD
- ALBERT BESOMBES MOC BARIL
- CENERAY
- COOP AGRICOLE DU PAYS DE LOIRE
- Jean-michel MIGNOT
Directeur général - Pascal BOURREAU
Administrateur - Christian RONDELEUX
Administrateur - Olivier BOULISSIERE
Administrateur - Marc SOURDEAU
Administrateur - Michel LEGEAY
Président - Jocelyn PENARD
Administrateur - Olivier BRAULT
Administrateur - Régis ALCOCER
Administrateur - Christian CHERBONNEAU
Administrateur - Christian BLET
Administrateur - Jean PIVERT
Administrateur - Jeannick CANTIN
Administrateur - Guillaume VERNEUIL
Administrateur - Michel BLET
Administrateur - Bertrand AGUILLON
Administrateur - Viviane CASSEGRAIN
Administrateur - Gilles GOUZIL
Administrateur - Arnaud COURTIN
Administrateur - Christian RITOUX
Administrateur
- Jean-michel MIGNOT
- EARL BELOUARD BERNARD
- LOIRE FINANCE
- MINOTERIE HINAULT
- SA AGRILOIRE
- SABOC SAS
- SOC COMMERCIALE DE PRODUITS AGRICOLES
- STE COOPERATIVE DOUESSINE PEPINERISTES
- UNION AGRICOLE PAYS DE LOIRE
- VERT ANJOU
- Michel BLET
- ALBERT BESOMBES MOC BARIL
- Jean-michel MIGNOT
Administrateur - Daniel MACAULT
Administrateur - Gerard POUPART
Administrateur - Olivier BRAULT
Administrateur - Régis ALCOCER
Président du conseil de surveillance - Bernard BELOUARD
Administrateur - Baptiste CHARBONNIER
Administrateur - Jérôme LEMASSON
Directeur général - Jean CHABOSSEAU
Administrateur
- Jean-michel MIGNOT
- CENERAY
- COOP AGRICOLE DU PAYS DE LOIRE
- Jean-michel MIGNOT
Directeur général - Pascal BOURREAU
Administrateur - Christian RONDELEUX
Administrateur - Olivier BOULISSIERE
Administrateur - Marc SOURDEAU
Administrateur - Michel LEGEAY
Président - Jocelyn PENARD
Administrateur - Olivier BRAULT
Administrateur - Régis ALCOCER
Administrateur - Christian CHERBONNEAU
Administrateur - Christian BLET
Administrateur - Bernard BELOUARD
Administrateur - Jean PIVERT
Administrateur - Jeannick CANTIN
Administrateur - Guillaume VERNEUIL
Administrateur - Bertrand AGUILLON
Administrateur - Viviane CASSEGRAIN
Administrateur - Gilles GOUZIL
Administrateur - Arnaud COURTIN
Administrateur - Christian RITOUX
Administrateur
- Jean-michel MIGNOT
- COOP SYNDICALE DE DISTILLERIE
- Sylvain BRAULT
Administrateur - David MAUGIN
Administrateur - Jean-michel MIGNOT
- Vincent REUILLER
Administrateur - Arnaud BORET
Administrateur - Pascal BOURREAU
Président - Stephane MAINGUIN
Administrateur - Stephane OGER
Administrateur - Jean-marie GAZEAU
Administrateur - Philippe GUILLOTEAU
Administrateur - Alain BOULEAU
Administrateur - Loic MAROLLEAU
Administrateur - Yolande LAMBERT
Administrateur - Joseph BORET
Administrateur - Jean GAZEAU
Administrateur
- Sylvain BRAULT
- EARL DOMAINE DU PRE CLOS
- LOIRE FINANCE
- SA AGRILOIRE
- SABOC SAS
- SOC COMMERCIALE DE PRODUITS AGRICOLES
- VERT ANJOU
- ALBERT BESOMBES MOC BARIL
- Jean CHABOSSEAU
- ALBERT BESOMBES MOC BARIL
- Jean-michel MIGNOT
Administrateur - Daniel MACAULT
Administrateur - Gerard POUPART
Administrateur - Olivier BRAULT
Administrateur - Régis ALCOCER
Président du conseil de surveillance - Bernard BELOUARD
Administrateur - Michel BLET
Administrateur - Baptiste CHARBONNIER
Administrateur - Jérôme LEMASSON
Directeur général
- Jean-michel MIGNOT
- CUMA DES TROIS MONTS
- DU LIVIER
- GFA LA LANDE
- GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN RECONNU DES 3 SOURC
- SIRIUS
- ALBERT BESOMBES MOC BARIL
BRISSAC LOIRE AUBANCE
0
salarié(s)
BEAULIEU SUR LAYON
0
salarié(s)
BELLEVIGNE-EN-LAYON
0
salarié(s)
BRISSAC LOIRE AUBANCE
0
salarié(s)
DOUE-EN-ANJOU
NN
salarié(s)
LYS-HAUT-LAYON
0
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2016 |
Actif immobilisé | 8 498 000 |
Immobilisation incorporelle | 27 000 |
Immobilisation corporelle | 6 460 000 |
Immobilisation financière | 2 011 000 |
Actif circulant net | 31 377 000 |
Stock | 12 272 000 |
Avance | 0 |
Créance | 19 025 000 |
Placement | 80 000 |
Total Actif | 39 875 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 7 821 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 467 000 |
Dette | 31 588 000 |
Total Passif | 39 875 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 22 230 000 |
Produit d'exploitation | 24 599 000 |
Charge d'exploitation | 23 819 000 |
Résultat d'exploitation | 780 000 |
Produit financier net | 116 000 |
Charge financière | 297 000 |
Résultat financier | -181 000 |
Résultat courrant | 599 000 |
Produit exceptionnel | 71 000 |
Charges exceptionnelles | 21 000 |
Résultat exceptionnel | 51 000 |
Résultat net | 652 000 |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société COOP AGRICOLE LES CAVES DE LA LOIRE - Version en cache du 01/01/2024 21:12:06.