ImmatriculationLa société M 3G IMMO est situé au 60 RUE DES CHARBONNIERS 34200 SETE
Elle a été crée le 10/09/2002 et elle est immatriculée sous le numéro 443308697 au greffe de MONTPELLIER
M 3G IMMO est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 4110A (Promotion immobilière de logements) et le code de l'activité de son établissement principal est 4110A (Promotion immobilière de logements).
L'activité déclarée au greffe est : information non connue.
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4110A (Promotion immobilière de logements), les activités sont :
- la promotion immobilière de bâtiments à usage principal d'habitation
- la promotion immobilière de résidences hôtelières
Mais sont exclues les activités :
- la promotion immobilière à objet locatif (sociétés HLM notamment) (cf68.20A)
- l'activité des marchands de biens immobiliers (cf68.10Z)
M 3G IMMO à réalisé en 2014 un chiffre d'affaire de 5 670 000,00 pour un résultat net de 374 000,00 euros , grace à 0 établissement.
GreffeM 3G IMMO est du ressort du greffe de MONTPELLIER dont les coordonnées postales sont 9 RUE DE TARRAGONE 34070 MONTPELLIER
Le greffe peut être appelé au 04 67 60 80 88 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-montpellier.fr.
Les greffiers sont : MICHAUDET Monique , GUIRAUDOU Claude , SOUBRILLARD Françoise .
TVASi M 3G IMMO est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR37443308697.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à M 3G IMMO de part son activité de 4110A (Promotion immobilière de logements) sont :
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01527 Immobilier
- 01512 Promotion construction
- 01588 Sociétés coopératives d'H.L.M.
- 00804 VRP
Siége social et établissementsM 3G IMMO à son siége social situé au 60 RUE DES CHARBONNIERS 34200 SETE.
Cette société ne dipose d'aucun établissement.
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 31 août 2008 : Depot des comptes (Cloture du 2007-12-31)
- 01 octobre 2009 : Depot des comptes (Cloture du 2008-12-31)
- 28 octobre 2010 : Depot des comptes (Cloture du 2009-12-31)
- 20 septembre 2011 : Depot des comptes (Cloture du 2010-12-31)
- 08 octobre 2012 : Depot des comptes (Cloture du 2011-12-31)
- 27 janvier 2013 : Modification (Modification survenue sur l'administration)
- 31 janvier 2013 : Modification (Transfert du siège social, transfert de l'établissement principal)
- 26 juillet 2013 : Depot des comptes (Cloture du 2012-12-31)
- 08 août 2014 : Depot des comptes (Cloture du 2013-12-31)
- 11 juillet 2015 : Depot des comptes (Cloture du 2014-10-31)
- 01 août 2016 : Depot des comptes (Cloture du 2015-10-31)
- 18 juillet 2017 : Depot des comptes (Cloture du 2016-10-31)
- 14 juin 2018 : Depot des comptes (Cloture du 2017-10-31)
- 31 octobre 2018 : Modification (Modification survenue sur l'administration)
- 27 juin 2019 : Depot des comptes (Cloture du 2018-10-31)
- 27 juin 2019 : Modification (Transfert du siège social, transfert de l'établissement principal)
- 22 juin 2021 : Depot des comptes (Cloture du 2020-10-31)
- 22 août 2021 : Depot des comptes (Cloture du 2020-10-31)
- 29 juin 2022 : Depot des comptes (Cloture du 2021-10-31)
DirigeantsLes dirigeants :
- 21/02/1951 : Gilbert GANIVENQ (Dirigeant statutaire)
- 30/09/1960 : Guy MARTINEZ (Gérant)
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société M 3G IMMO est de 67 ans. Le plus jeune à 62 ans, le plus agé 71 ans.
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Gilbert GANIVENQ
- Sous Gouverneur de AQUARELLE
- Dirigeant statutaire de CAMP DE LA FONT
- Président de CAMPING COTEAU DE LA MARINE SAS
- Dirigeant statutaire de CAMPING DE L'EUROPE
- Dirigeant statutaire de CAMPING DE RIEU MONTAGNE
- Président de CAMPING DES TOURS
- Dirigeant statutaire de CAMPING LES VIGNES
- Dirigeant statutaire de ESCAPADES TERRE OCEANE
- Dirigeant statutaire de ESCAPADES TERRE OCEANE AUREILHAN
- Dirigeant statutaire de ESCAPADES TERRE OCEANE BRAIN S AUTHION
- Dirigeant statutaire de ESCAPADES TERRE OCEANE BRANTOME
- Dirigeant statutaire de ESCAPADES TERRE OCEANE CHALONNES
- Dirigeant statutaire de ESCAPADES TERRE OCEANE LES ILES PASSY
- Dirigeant statutaire de ESCAPADES TERRE OCEANE MONTPON
- Dirigeant statutaire de ESCAPADES TERRE OCEANE MUNSTER
- Dirigeant statutaire de ESCAPADES TERRE OCEANE PLOUESCAT
- Dirigeant statutaire de ESCAPADES TERRE OCEANE SOUILLAC
- Président du conseil d'administration de GROUPE PROMEO SA
- Sous Gouverneur de HAMO
- Sous Gouverneur de IMMO INVEST
- Gérant de L OREE DES BOIS
- Sous Gouverneur de LE CLOS DU ROCHER
- Président de LE MOULIN DE DAVID
- Exploitant de LES BASTIDES DE SAINT CLAIR
- Dirigeant statutaire de NEPTUNE
- Sous Gouverneur de PABLO
- Dirigeant statutaire de PARC DES VIGNES
- Sous Gouverneur de PROMO7
- Exploitant de SARL AG LOTISSEMENTS
- Sous Gouverneur de SARL DOMAINE DE LA CAUMETTE
- Dirigeant statutaire de SARL GORGES DU VERDON
- Gérant de SARL LES PIBOULES
- Gérant de SARL MOULIN DE DAVID
- Gérant de SC PATRIMONIALE NEBERT
- Administrateur GIE de SCI A C 2 L
- Liquidateur de SCI LE CAVALIER
- Président de VERPAGI
- Sous Gouverneur de VILLA TOSCANE
Guy MARTINEZ
- Président de 2CMA IMMOBILIER
- Gérant de H.P.M.
- Gérant de HGM
- Gérant de HGM
- Gérant de LES HAUTS DE CRABIT
- Gérant de LES JARDINS DE CRABIT
- Gérant de MARTINEZ SCHIANO
- Gérant de PLATINIUM
- Gérant de PROMO.JOK
- Directeur général de SENI'OR
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | M 3G IMMO |
Identifiant de l'entreprise | 443308697 |
Numéro interne du siège | 00020 |
Adresse | 60 RUE DES CHARBONNIERS 34200 SETE |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Non renseigné |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 01 janvier 2013 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 29 août 2002 |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée |
Dernier CA connu (2014) | 5 670 000,00 |
Résultat net | 374 000,00 |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 4110A : Promotion immobilière de logements |
Activité principale de l'entreprise | 4110A : Promotion immobilière de logements |
Activité au siege | |
Secteur | immobilier |
Catégorie | BTP et construction |
Activite | Promotion immobilière de logements |
Synonyme | promoteur immobilier, promoteur immobilier de logements |
Principal | promoteur immobilier de logements |
Gérant(e) : MARTINEZ Guy Gérant(e) : GANIVENQ Gilbert
Gérant : MARTINEZ Guy ; Gérant : GANIVENQ Olivier
- Gilbert GANIVENQ
- AQUARELLE
- CAMP DE LA FONT
- CAMPING COTEAU DE LA MARINE SAS
- CAMPING DE L'EUROPE
- CAMPING DE RIEU MONTAGNE
- CAMPING DES TOURS
- CAMPING LES VIGNES
- ESCAPADES TERRE OCEANE
- ESCAPADES TERRE OCEANE AUREILHAN
- ESCAPADES TERRE OCEANE BRAIN S AUTHION
- ESCAPADES TERRE OCEANE BRANTOME
- ESCAPADES TERRE OCEANE CHALONNES
- ESCAPADES TERRE OCEANE LES ILES PASSY
- ESCAPADES TERRE OCEANE MONTPON
- ESCAPADES TERRE OCEANE MUNSTER
- ESCAPADES TERRE OCEANE PLOUESCAT
- ESCAPADES TERRE OCEANE SOUILLAC
- GROUPE PROMEO SA
- Gerard MURCIANO
Administrateur - Julien RUGGIERI
Administrateur - Bruno DUFRAISSE
Administrateur - Alain DEGRASSAT
Administrateur - Cyril MEYNADIER
Administrateur - Francois COUCHOU-MEILLOT
Administrateur - Paul BOBAN
Administrateur - Cyrill MEYNADIER
Administrateur - Nicolas RUGGIERI
Administrateur - Olivier GANIVENQ
Directeur général - Paul, BOBAN
Administrateur
- Gerard MURCIANO
- HAMO
- IMMO INVEST
- L OREE DES BOIS
- LE CLOS DU ROCHER
- LE MOULIN DE DAVID
- LES BASTIDES DE SAINT CLAIR
- NEPTUNE
- PABLO
- PARC DES VIGNES
- PROMO7
- SARL AG LOTISSEMENTS
- SARL DOMAINE DE LA CAUMETTE
- SARL GORGES DU VERDON
- SARL LES PIBOULES
- SARL MOULIN DE DAVID
- SC PATRIMONIALE NEBERT
- SCI A C 2 L
- SCI LE CAVALIER
- VERPAGI
- VILLA TOSCANE
SETE
0
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 800 000 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 800 000 |
Actif circulant net | 2 589 000 |
Stock | 1 336 000 |
Avance | 0 |
Créance | 519 000 |
Placement | 734 000 |
Total Actif | 3 389 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 822 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 2 567 000 |
Total Passif | 3 389 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 5 670 000 |
Produit d'exploitation | 4 939 000 |
Charge d'exploitation | 4 312 000 |
Résultat d'exploitation | 627 000 |
Produit financier net | 120 |
Charge financière | 1 000 |
Résultat financier | -1 000 |
Résultat courrant | 626 000 |
Produit exceptionnel | 3 000 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 3 000 |
Résultat net | 374 000 |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société M 3G IMMO - Version en cache du 03/11/2022 17:46:31.