ImmatriculationLa société SA HLM LOGEMENT ALPES RHONE est situé au 28 RUE GARIBALDI 69006 LYON 6EME
Elle a été crée le 14/02/1979 et elle est immatriculée sous le numéro 057501702 au greffe de LYON
SA HLM LOGEMENT ALPES RHONE est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est SA de HLM Ã conseil d'administration au capital de 18 086 544,00 EUR.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 6820A (Location de logements) et le code de l'activité de son établissement principal est 6820A (Location de logements).
L'activité déclarée au greffe est : information non connue.
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6820A (Location de logements), les activités sont :
- La location s'entend ici de la mise à disposition d'un logement pour une longue durée, quelle qu'en soit la forme juridique (location à bail).
- la location d'appartements et de maisons, vides ou meublés destinés à l'habitation principale ou secondaire
- l'exploitation d'emplacements pour caravanes résidentielles
Mais sont exclues les activités :
- l'exploitation d'hôtels, d'hôtels à appartements, de maisons meublées, de camps, de parcs pour caravanes et d'autres lieux d'hébergement à usage non résidentiel ou destinés à des séjours de courte durée (cf55)
SA HLM LOGEMENT ALPES RHONE à réalisé en 2010 un chiffre d'affaire de 26 982 000,00 pour un résultat net de 5 355 000,00 euros , grace à 0 établissement et 50 à 99 salariés.
GreffeSA HLM LOGEMENT ALPES RHONE est du ressort du greffe de LYON dont les coordonnées postales sont 44 RUE DE BONNEL 69433 LYON CEDEX 03
Le greffe peut être appelé au 04 72 60 69 80 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-lyon.fr.
Les greffiers sont : BRAVARD Christian , SUPERCHI Serge
Le greffe est ouvert de 9h00 Ã 12h00 et de 13h30 Ã 17h00 (le vendredi jusqu'a 16h) .
TVASi SA HLM LOGEMENT ALPES RHONE est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR27057501702.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à SA HLM LOGEMENT ALPES RHONE de part son activité de 6820A (Location de logements) sont :
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01043 Gardiens concierges employés d'immeubles
- 01527 Immobilier
- 02150 Sociétés anonymes et fondations d'H.L.M.
- 01588 Sociétés coopératives d'H.L.M.
- 05006 Statut des offices publics de l'habitat
Siége social et établissementsSA HLM LOGEMENT ALPES RHONE à son siége social situé au 28 RUE GARIBALDI 69006 LYON 6EME.
Le numéro de téléphone est 0472823939
Cette société ne dipose d'aucun établissement.
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 13 juin 2008 : Modification (Modification de l'administration.)
- 13 août 2008 : Modification (Modification du capital.)
- 29 août 2008 : Depot des comptes (Cloture du 2007-12-31)
- 26 octobre 2008 : Modification (Modification de l'administration.)
- 13 février 2009 : Modification (Modification de l'administration.)
- 08 août 2009 : Depot des comptes (Cloture du 2008-12-31)
- 12 août 2009 : Modification (Modification de l'administration.)
- 17 juin 2010 : Modification (Modification de l'administration.)
- 01 septembre 2010 : Depot des comptes (Cloture du 2009-12-31)
- 28 avril 2011 : Modification (Modification de l'administration.)
- 11 mai 2011 : Modification (Modification de l'administration.)
- 04 octobre 2011 : Depot des comptes (Cloture du 2010-12-31)
- 28 octobre 2011 : Modification (Modification de l'administration.)
- 25 janvier 2012 : Modification (Modification de l'administration.)
- 27 août 2012 : Depot des comptes (Cloture du 2011-12-31)
- 25 octobre 2012 : Modification (Modification de l'administration.)
- 25 octobre 2012 : Modification (Modification de l'administration.)
- 29 juillet 2013 : Depot des comptes (Cloture du 2012-12-31)
- 28 août 2013 : Modification (Modification de l'administration.)
- 11 septembre 2013 : Modification (Modification du capital.)
- 23 mai 2014 : Modification (Modification de l'administration.)
- 11 septembre 2014 : Depot des comptes (Cloture du 2013-12-31)
- 10 août 2015 : Depot des comptes (Cloture du 2014-12-31)
- 31 octobre 2015 : Vente (Autre achat, apport, attribution)
- 28 janvier 2016 : Modification (Modification du capital. Sociétés ayant participé à l'opération de fusion : SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION, D'AMENAGMENT ET DE RENOVATION DE LA REGION AIXOISE - S.A.E.M.C.A.R.R.A Sa d'économie mixte RCS 746220169, Place Maurice Moll)
- 13 septembre 2016 : Depot des comptes (Cloture du 2015-12-31)
- 27 septembre 2016 : Modification (Modification de l'administration.)
- 07 octobre 2016 : Modification (Modification de l'administration.)
- 07 octobre 2016 : Modification (Modification de l'administration.)
- 07 octobre 2016 : Modification (Modification de l'administration.)
- 21 octobre 2016 : Modification (Modification de l'administration.)
- 15 novembre 2016 : Vente (Achat d'un établissement principal par une personne morale lors de l'immatriculation)
- 14 août 2017 : Depot des comptes (Cloture du 2016-12-31)
- 09 août 2018 : Depot des comptes (Cloture du 2017-12-31)
- 20 septembre 2018 : Modification (Modification de l'administration.)
- 20 septembre 2018 : Modification (Modification de l'administration.)
- 20 septembre 2018 : Modification (Modification de l'administration.)
- 20 septembre 2018 : Modification (Modification de l'administration.)
- 11 octobre 2018 : Modification (Modification de l'administration.)
- 25 novembre 2018 : Modification (Modification de l'administration.)
- 25 novembre 2018 : Modification (Modification de l'administration.)
- 21 février 2019 : Modification (Modification de l'administration.)
- 23 juin 2019 : Modification (Modification de l'administration.)
- 23 juin 2019 : Modification (Modification de l'administration.)
- 21 juillet 2019 : Depot des comptes (Cloture du 2018-12-31)
- 06 décembre 2020 : Modification (Modification de l'administration.)
- 18 février 2021 : Modification (Modification de l'administration.)
DirigeantsLes dirigeants :
- 15/10/1956 : Guy VIDAL (Président du directoire)
- 06/08/1960 : Philippe BRY (Président du conseil de surveillance)
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société SA HLM LOGEMENT ALPES RHONE est de 64 ans. Le plus jeune à 62 ans, le plus agé 66 ans.
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 13 juin 2008 : Modification de la désignation d'un dirigeant : membre du conseil de surveillance ANNEMASSE LES VOIRONS AGGLOMERATION.MALARTRE Sophie Danièle Andrée Eulalie nom d'usage : MALARTRE Sophie n'est plus membre du directoire..)
- 26 octobre 2008 : THIBAULT Christian nom d'usage : THIBAULT Christian devient vice président du conseil de surveillance.. THIBAULT Christian nom d'usage : THIBAULT Christian devient membre du conseil de surveillance.. MAHAUT Maurice nom d'usage : MAHAUT Maurice n'est plus vice président du conseil de surveillance.. SEIGNE Gerard nom d'usage : SEIGNE Gerard n'est plus membre du conseil de surveillance.. CASANOVA Pierre nom d'usage : CASANOVA Pierre n'est plus membre du conseil de surveillance.. BROUSSE François Simon Pierre nom d'usage : BROUSSE François devient membre du conseil de surveillance.. DOREL Agnès Anne Marie nom d'usage : DOREL Agnès devient membre du conseil de surveillance.. JORET Daniel André François Rémi nom d'usage : JORET Daniel devient membre du conseil de surveillance.. PARIAT Michel nom d'usage : PARIAT Michel devient membre du conseil de surveillance.. GUILLON Xavier Robert Alain nom d'usage : GUILLON Xavier devient membre du directoire..)
- 13 février 2009 : GUILLON Xavier Robert Alain nom d'usage : GUILLON Xavier n'est plus membre du directoire.. GAILLARD François nom d'usage : GAILLARD François devient membre du directoire..)
- 12 août 2009 : THIBAULT Christian nom d'usage : THIBAULT Christian n'est plus vice président du conseil de surveillance. THIBAULT Christian nom d'usage : THIBAULT Christian n'est plus membre du conseil de surveillance. TOESCA Philippe Gilbert François nom d'usage : TOESCA Philippe devient vice président du conseil de surveillance. TOESCA Philippe Gilbert François nom d'usage : TOESCA Philippe devient membre du conseil de surveillance. DOREL Agnès Anne Marie nom d'usage : DOREL Agnès n'est plus membre du conseil de surveillance. GUILLON Xavier Robert Alain nom d'usage : GUILLON Xavier devient membre du conseil de surveillance. LEVEQUE Louis Antoine nom d'usage : LEVEQUE Louis devient membre du conseil de surveillance. BECUE-PECOT Franck Philippe Eric nom d'usage : BECUE-PECOT Franck devient membre du directoire.)
- 17 juin 2010 : CARLI Pierre nom d'usage : CARLI Pierre n'est plus président du conseil de surveillance. QUIGNON Benoît nom d'usage : QUIGNON Benoît devient président du conseil de surveillance. QUIGNON Benoît nom d'usage : QUIGNON Benoît devient membre du conseil de surveillance.)
- 28 avril 2011 : CAUVY Patrice nom d'usage : CAUVY n'est plus membre du conseil de surveillance. CHAKIRIAN Christian nom d'usage : CHAKIRIAN n'est plus membre du conseil de surveillance. RABENDA Evelyne Marie-Louise nom d'usage : RABENDA devient membre du conseil de surveillance. JONCART Carole Frédérique nom d'usage : JONCART devient membre du conseil de surveillance.)
- 11 mai 2011 : QUIGNON Benoît nom d'usage : QUIGNON n'est plus président du conseil de surveillance. CARLI Pierre Antoine nom d'usage : CARLI devient président du conseil de surveillance. CARLI Pierre Antoine nom d'usage : CARLI devient membre du conseil de surveillance. QUIGNON Benoît nom d'usage : QUIGNON n'est plus membre du conseil de surveillance.)
- 28 octobre 2011 : TOESCA Philippe Gilbert François nom d'usage : TOESCA n'est plus vice président du conseil de surveillance. TOESCA Philippe Gilbert François nom d'usage : TOESCA n'est plus membre du conseil de surveillance. FRIQUET Pascal Roger nom d'usage : FRIQUET devient vice président du conseil de surveillance. FRIQUET Pascal Roger nom d'usage : FRIQUET devient membre du conseil de surveillance. LELIEVRE Marc Laurent André nom d'usage : LELIEVRE devient membre du conseil de surveillance.)
- 25 janvier 2012 : TOESCA Philippe Gilbert François nom d'usage : TOESCA n'est plus vice président du conseil de surveillance. TOESCA Philippe Gilbert François nom d'usage : TOESCA n'est plus membre du conseil de surveillance. FRIQUET Pascal Roger nom d'usage : FRIQUET devient vice président du conseil de surveillance. FRIQUET Pascal Roger nom d'usage : FRIQUET devient membre du conseil de surveillance. LELIEVRE Marc Laurent André nom d'usage : LELIEVRE devient membre du conseil de surveillance. BROUSSE François nom d'usage BROUSSE n'est plus membre du conseil de surveillance.)
- 25 octobre 2012 : CARLI Pierre Antoine nom d'usage : CARLI n'est plus président du conseil de surveillance. BRY Philippe nom d'usage : BRY devient président du conseil de surveillance. BRY Philippe nom d'usage : BRY devient membre du conseil de surveillance. CARLI Pierre Antoine nom d'usage : CARLI n'est plus membre du conseil de surveillance.)
- 25 octobre 2012 : FRIQUET Pascal Roger nom d'usage : FRIQUET n'est plus vice président du conseil de surveillance. BORDIN Sandrine nom d'usage : BORDIN devient vice président du conseil de surveillance. BORDIN Sandrine nom d'usage : BORDIN devient membre du conseil de surveillance. FRIQUET Pascal Roger nom d'usage : FRIQUET n'est plus membre du conseil de surveillance. Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de membre du conseil de surveillance CONSEIL GENERAL DE L'AIN : NALLET Jacques nom d'usage : NALLET n'est plus représentant permanent; GOUBET Pierre nom d'usage : GOUBET devient représentant permanent. DE VANSSAY Marin nom d'usage : DE VANSSAY devient membre du directoire. HAUTEFEUILLE Gerard nom d'usage : HAUTEFEUILLE n'est plus commissaire aux comptes suppléant. CHAUMARTIN-ROESCH Anik nom d'usage : CHAUMARTIN-ROESCH devient commissaire aux comptes suppléant.)
- 28 août 2013 : RABENDA Evelyne Marie-Louise nom d'usage : RABENDA n'est plus membre du conseil de surveillance. HIMEUR Ouarda nom d'usage : HIMEUR devient membre du conseil de surveillance.)
- 23 mai 2014 : HIMEUR Ouarda nom d'usage : HIMEUR n'est plus membre du conseil de surveillance. RAVIER Fernande Marie nom d'usage : RAVIER devient membre du conseil de surveillance.)
- 27 septembre 2016 : BORDIN Sandrine nom d'usage : BORDIN n'est plus vice président du conseil de surveillance. BORDIN Sandrine nom d'usage : BORDIN n'est plus membre du conseil de surveillance. TOESCA Philippe Gilbert François nom d'usage : TOESCA devient vice président du conseil de surveillance. TOESCA Philippe Gilbert François nom d'usage : TOESCA devient membre du conseil de surveillance. PEYVEL Pierre André Marie nom d'usage : PEYVEL devient membre du conseil de surveillance. VERRIERE Damien Jacques Michel nom d'usage : VERRIERE devient membre du conseil de surveillance. BRUNET Nicolas Vincent Roger nom d'usage : BRUNET devient membre du conseil de surveillance. Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de membre du conseil de surveillance COMMUNE DE GEX : DUNAND Patrice Joseph nom d'usage : DUNAND n'est plus représentant permanent; ROY Véronique Danièle Gabrielle nom d'usage : GILLET devient représentant permanent. TAVERNINI Bruno Jean Marcel nom d'usage : TAVERNINI n'est plus membre du conseil de surveillance. JORET Daniel André François Rémi nom d'usage : JORET n'est plus membre du conseil de surveillance. PARIAT Michel nom d'usage : PARIAT n'est plus membre du conseil de surveillance.)
- 07 octobre 2016 : JONCART Carole Frédérique nom d'usage : JONCART n'est plus membre du conseil de surveillance. RAVIER Fernande Marie nom d'usage : RAVIER n'est plus membre du conseil de surveillance. GEVAUDAN Dominique Edouard André nom d'usage : GEVAUDAN devient membre du conseil de surveillance. ROSELLO Sébastien nom d'usage : ROSELLO devient membre du conseil de surveillance. LORENZIN Sergio nom d'usage : LORENZIN devient membre du conseil de surveillance. GAUSSEN Pierrette Magdelaine nom d'usage : GAUSSEN n'est plus membre du conseil de surveillance.)
- 07 octobre 2016 : VERRIERE Damien Jacques Michel nom d'usage : VERRIERE n'est plus membre du conseil de surveillance. TONNEAU Pierre nom d'usage : TONNEAU devient membre du conseil de surveillance. Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de membre du conseil de surveillance LOGEMENT FRANCAIS SA à directoire et à conseil de s : JOUHAUD Michel nom d'usage : JOUHAUD n'est plus représentant permanent; OGLIARO Michel Pierre nom d'usage : OGLIARO devient représentant permanent. Modification de la désignation d'un dirigeant : membre du conseil de surveillance METROPOLE DE LYON. Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de membre du conseil de surveillance METROPOLE DE LYON : LELIEVRE Alain Pierre Marie nom d'usage : LELIEVRE n'est plus représentant permanent; VESSILLER Béatrice Odette nom d'usage : VESSILLER devient représentant permanent. Modification de la désignation d'un dirigeant : membre du conseil de surveillance CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'AIN. Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de membre du conseil de surveillance CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'AIN : GOUBET Pierre nom d'usage : GOUBET n'est plus représentant permanent; GARDAS Muriel Lucienne nom d'usage : BENIER devient représentant permanent.)
- 07 octobre 2016 : Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de membre du conseil de surveillance ANNEMASSE LES VOIRONS AGGLOMERATION : LARATTE Jacques Michel nom d'usage : LARATTE n'est plus représentant permanent; BOURRIER Nadine Jeanne nom d'usage : JACQUIER devient représentant permanent.)
- 21 octobre 2016 : LELIEVRE Marc Laurent André nom d'usage : LELIEVRE n'est plus membre du conseil de surveillance)
- 20 septembre 2018 : BECUE-PECOT Franck Philippe Eric nom d'usage : BECUE-PECOT n'est plus membre du directoire)
- 20 septembre 2018 : BORDIN Sandrine nom d'usage : BORDIN devient vice président du conseil de surveillance. TOESCA Philippe Gilbert François nom d'usage : TOESCA n'est plus vice président du conseil de surveillance. TOESCA Philippe Gilbert François nom d'usage : TOESCA n'est plus membre du conseil de surveillance. Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de membre du conseil de surveillance LOGEMENT FRANCAIS SA à directoire et à conseil de s : OGLIARO Michel Pierre nom d'usage : OGLIARO n'est plus représentant permanent; NAGEL Philippe Jean-François nom d'usage : NAGEL devient représentant permanent. ASTRIA n'est plus membre du conseil de surveillance. Association loi de 1901 SOLENDI n'est plus membre du conseil de surveillance. ACTION LOGEMENT IMMOBILIER SASU devient membre du conseil de surveillance. BORDIN Sandrine nom d'usage : BORDIN devient membre du conseil de surveillance. FRIQUET Pascal Roger nom d'usage : FRIQUET devient membre du conseil de surveillance)
- 20 septembre 2018 : TONNEAU Pierre nom d'usage : TONNEAU n'est plus membre du conseil de surveillance. Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de membre du conseil de surveillance CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'AIN : GARDAS Muriel Lucienne nom d'usage : BENIER n'est plus représentant permanent; FLEUTIAUX Elisabeth Simone Henriette nom d'usage : LAROCHE devient représentant permanent. Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de membre du conseil de surveillance ACTION LOGEMENT IMMOBILIER SASU : BRETIN Vincent Lucien Pierre nom d'usage : BRETIN devient représentant permanent. TAISNE Stéphane Pierre Nicolas nom d'usage : TAISNE devient membre du conseil de surveillance)
- 20 septembre 2018 : GAILLARD François nom d'usage : GAILLARD n'est plus membre du directoire. ROUX David Georges Christian nom d'usage : ROUX devient membre du directoire)
- 11 octobre 2018 : BORDIN Sandrine nom d'usage : BORDIN devient vice président du conseil de surveillance. TOESCA Philippe Gilbert François nom d'usage : TOESCA n'est plus vice président du conseil de surveillance. TOESCA Philippe Gilbert François nom d'usage : TOESCA n'est plus membre du conseil de surveillance. BRUNET Nicolas Vincent Roger nom d'usage : BRUNET n'est plus membre du conseil de surveillance. Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de membre du conseil de surveillance LOGEMENT FRANCAIS SA à directoire et à conseil de s : OGLIARO Michel Pierre nom d'usage : OGLIARO n'est plus représentant permanent; NAGEL Philippe Jean-François nom d'usage : NAGEL devient représentant permanent. ASTRIA n'est plus membre du conseil de surveillance. Association loi de 1901 SOLENDI n'est plus membre du conseil de surveillance. ACTION LOGEMENT IMMOBILIER SASU devient membre du conseil de surveillance. BORDIN Sandrine nom d'usage : BORDIN devient membre du conseil de surveillance. FRIQUET Pascal Roger nom d'usage : FRIQUET devient membre du conseil de surveillance)
- 25 novembre 2018 : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT n'est plus commissaire aux comptes titulaire. CHAUMARTIN-ROESCH Anik nom d'usage : CHAUMARTIN-ROESCH n'est plus commissaire aux comptes suppléant. FCN devient commissaire aux comptes titulaire. FCF devient commissaire aux comptes suppléant)
- 25 novembre 2018 : Modification de la désignation d'un dirigeant : membre du conseil de surveillance 1001 VIES HABITAT SA d'HLM à direct et cons. surv)
- 21 février 2019 : LORENZIN Sergio nom d'usage : LORENZIN n'est plus membre du conseil de surveillance. ROSELLO Sébastien nom d'usage : ROSELLO n'est plus membre du conseil de surveillance. PAVOUX Maurice Raoul nom d'usage : PAVOUX devient membre du conseil de surveillance. BADACHE Samia nom d'usage : BADACHE devient membre du conseil de surveillance)
- 23 juin 2019 : GUILLON Xavier Robert Alain nom d'usage : GUILLON n'est plus membre du conseil de surveillance)
- 23 juin 2019 : VIDAL Guy nom d'usage : VIDAL devient membre du directoire. Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de membre du conseil de surveillance 1001 VIES HABITAT SA d'HLM à direct et cons. surv. : NAGEL Philippe Jean-François nom d'usage : NAGEL n'est plus représentant permanent; ROUSSEL Virginie Valérie Florence nom d'usage : CHABERT devient représentant permanent. LARCHER Sophie Monique Cécile Marie nom d'usage : HAMMAL devient membre du conseil de surveillance)
- 06 décembre 2020 : VIDAL Guy nom d'usage : VIDAL n'est plus président du directoire. VIDAL Guy nom d'usage : VIDAL n'est plus membre du directoire. LINAGE Philippe nom d'usage : LINAGE devient président du directoire. LINAGE Philippe nom d'usage : LINAGE devient membre du directoire)
- 18 février 2021 : Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de membre du conseil de surveillance METROPOLE DE LYON : VESSILLER Béatrice Odette nom d'usage : VESSILLER n'est plus représentant permanent; MARION Richard nom d'usage : MARION devient représentant permanent)
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Philippe BRY
- Président du conseil de surveillance de COOPERATION ET FAMILLE
- Président de LOGEMENT FRANCAIS
- Président de LOGEMENT FRANCILIEN
- Président du conseil de surveillance de LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM
- Président du conseil de surveillance de LOGIS MEDITERRANEE
- Président du conseil de surveillance de SA HLM LOGIS FAMILIAL VAROIS
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SA HLM LOGEMENT ALPES RHONE |
Sigle de l'entreprise | SOLLAR |
Identifiant de l'entreprise | 057501702 |
Numéro interne du siège | 00021 |
Adresse | 28 RUE GARIBALDI 69006 LYON 6EME |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 01 janvier 1987 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 50 à 99 salariés |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 50 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | SA de HLM Ã conseil d'administration |
Capital social | 18 086 544,00 EUR |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 50 à 99 salariés |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 50 |
Catégorie d'entreprise | Grande Entreprise |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 01 janvier 1987 |
Tranche de chiffre d'affaires | De 20 millions à moins de 50 millions d'euros |
Dernier CA connu (2010) | 26 982 000,00 |
Résultat net | 5 355 000,00 |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 6820A : Location de logements |
Activité principale de l'entreprise | 6820A : Location de logements |
Activité principale | 6820A : Location de logements |
Première activité | 6820A : Location de logements |
Deuxième activité | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
Troisième activité | 6832A : Administration d'immeubles et autres biens immobiliers |
Activité au siege | |
Secteur | immobilier |
Catégorie | Immobilier |
Activite | Location de logements |
Synonyme | location d'appartements, location de maisons |
Modification de la désignation d'un dirigeant : membre du conseil de surveillance ANNEMASSE LES VOIRONS AGGLOMERATION.MALARTRE Sophie Danièle Andrée Eulalie nom d'usage : MALARTRE Sophie n'est plus membre du directoire..
THIBAULT Christian nom d'usage : THIBAULT Christian devient vice président du conseil de surveillance.. THIBAULT Christian nom d'usage : THIBAULT Christian devient membre du conseil de surveillance.. MAHAUT Maurice nom d'usage : MAHAUT Maurice n'est plus vice président du conseil de surveillance.. SEIGNE Gerard nom d'usage : SEIGNE Gerard n'est plus membre du conseil de surveillance.. CASANOVA Pierre nom d'usage : CASANOVA Pierre n'est plus membre du conseil de surveillance.. BROUSSE François Simon Pierre nom d'usage : BROUSSE François devient membre du conseil de surveillance.. DOREL Agnès Anne Marie nom d'usage : DOREL Agnès devient membre du conseil de surveillance.. JORET Daniel André François Rémi nom d'usage : JORET Daniel devient membre du conseil de surveillance.. PARIAT Michel nom d'usage : PARIAT Michel devient membre du conseil de surveillance.. GUILLON Xavier Robert Alain nom d'usage : GUILLON Xavier devient membre du directoire..
GUILLON Xavier Robert Alain nom d'usage : GUILLON Xavier n'est plus membre du directoire.. GAILLARD François nom d'usage : GAILLARD François devient membre du directoire..
THIBAULT Christian nom d'usage : THIBAULT Christian n'est plus vice président du conseil de surveillance. THIBAULT Christian nom d'usage : THIBAULT Christian n'est plus membre du conseil de surveillance. TOESCA Philippe Gilbert François nom d'usage : TOESCA Philippe devient vice président du conseil de surveillance. TOESCA Philippe Gilbert François nom d'usage : TOESCA Philippe devient membre du conseil de surveillance. DOREL Agnès Anne Marie nom d'usage : DOREL Agnès n'est plus membre du conseil de surveillance. GUILLON Xavier Robert Alain nom d'usage : GUILLON Xavier devient membre du conseil de surveillance. LEVEQUE Louis Antoine nom d'usage : LEVEQUE Louis devient membre du conseil de surveillance. BECUE-PECOT Franck Philippe Eric nom d'usage : BECUE-PECOT Franck devient membre du directoire.
CARLI Pierre nom d'usage : CARLI Pierre n'est plus président du conseil de surveillance. QUIGNON Benoît nom d'usage : QUIGNON Benoît devient président du conseil de surveillance. QUIGNON Benoît nom d'usage : QUIGNON Benoît devient membre du conseil de surveillance.
CAUVY Patrice nom d'usage : CAUVY n'est plus membre du conseil de surveillance. CHAKIRIAN Christian nom d'usage : CHAKIRIAN n'est plus membre du conseil de surveillance. RABENDA Evelyne Marie-Louise nom d'usage : RABENDA devient membre du conseil de surveillance. JONCART Carole Frédérique nom d'usage : JONCART devient membre du conseil de surveillance.
QUIGNON Benoît nom d'usage : QUIGNON n'est plus président du conseil de surveillance. CARLI Pierre Antoine nom d'usage : CARLI devient président du conseil de surveillance. CARLI Pierre Antoine nom d'usage : CARLI devient membre du conseil de surveillance. QUIGNON Benoît nom d'usage : QUIGNON n'est plus membre du conseil de surveillance.
TOESCA Philippe Gilbert François nom d'usage : TOESCA n'est plus vice président du conseil de surveillance. TOESCA Philippe Gilbert François nom d'usage : TOESCA n'est plus membre du conseil de surveillance. FRIQUET Pascal Roger nom d'usage : FRIQUET devient vice président du conseil de surveillance. FRIQUET Pascal Roger nom d'usage : FRIQUET devient membre du conseil de surveillance. LELIEVRE Marc Laurent André nom d'usage : LELIEVRE devient membre du conseil de surveillance.
TOESCA Philippe Gilbert François nom d'usage : TOESCA n'est plus vice président du conseil de surveillance. TOESCA Philippe Gilbert François nom d'usage : TOESCA n'est plus membre du conseil de surveillance. FRIQUET Pascal Roger nom d'usage : FRIQUET devient vice président du conseil de surveillance. FRIQUET Pascal Roger nom d'usage : FRIQUET devient membre du conseil de surveillance. LELIEVRE Marc Laurent André nom d'usage : LELIEVRE devient membre du conseil de surveillance. BROUSSE François nom d'usage BROUSSE n'est plus membre du conseil de surveillance.
CARLI Pierre Antoine nom d'usage : CARLI n'est plus président du conseil de surveillance. BRY Philippe nom d'usage : BRY devient président du conseil de surveillance. BRY Philippe nom d'usage : BRY devient membre du conseil de surveillance. CARLI Pierre Antoine nom d'usage : CARLI n'est plus membre du conseil de surveillance.
FRIQUET Pascal Roger nom d'usage : FRIQUET n'est plus vice président du conseil de surveillance. BORDIN Sandrine nom d'usage : BORDIN devient vice président du conseil de surveillance. BORDIN Sandrine nom d'usage : BORDIN devient membre du conseil de surveillance. FRIQUET Pascal Roger nom d'usage : FRIQUET n'est plus membre du conseil de surveillance. Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de membre du conseil de surveillance CONSEIL GENERAL DE L'AIN : NALLET Jacques nom d'usage : NALLET n'est plus représentant permanent; GOUBET Pierre nom d'usage : GOUBET devient représentant permanent. DE VANSSAY Marin nom d'usage : DE VANSSAY devient membre du directoire. HAUTEFEUILLE Gerard nom d'usage : HAUTEFEUILLE n'est plus commissaire aux comptes suppléant. CHAUMARTIN-ROESCH Anik nom d'usage : CHAUMARTIN-ROESCH devient commissaire aux comptes suppléant.
RABENDA Evelyne Marie-Louise nom d'usage : RABENDA n'est plus membre du conseil de surveillance. HIMEUR Ouarda nom d'usage : HIMEUR devient membre du conseil de surveillance.
HIMEUR Ouarda nom d'usage : HIMEUR n'est plus membre du conseil de surveillance. RAVIER Fernande Marie nom d'usage : RAVIER devient membre du conseil de surveillance.
BORDIN Sandrine nom d'usage : BORDIN n'est plus vice président du conseil de surveillance. BORDIN Sandrine nom d'usage : BORDIN n'est plus membre du conseil de surveillance. TOESCA Philippe Gilbert François nom d'usage : TOESCA devient vice président du conseil de surveillance. TOESCA Philippe Gilbert François nom d'usage : TOESCA devient membre du conseil de surveillance. PEYVEL Pierre André Marie nom d'usage : PEYVEL devient membre du conseil de surveillance. VERRIERE Damien Jacques Michel nom d'usage : VERRIERE devient membre du conseil de surveillance. BRUNET Nicolas Vincent Roger nom d'usage : BRUNET devient membre du conseil de surveillance. Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de membre du conseil de surveillance COMMUNE DE GEX : DUNAND Patrice Joseph nom d'usage : DUNAND n'est plus représentant permanent; ROY Véronique Danièle Gabrielle nom d'usage : GILLET devient représentant permanent. TAVERNINI Bruno Jean Marcel nom d'usage : TAVERNINI n'est plus membre du conseil de surveillance. JORET Daniel André François Rémi nom d'usage : JORET n'est plus membre du conseil de surveillance. PARIAT Michel nom d'usage : PARIAT n'est plus membre du conseil de surveillance.
JONCART Carole Frédérique nom d'usage : JONCART n'est plus membre du conseil de surveillance. RAVIER Fernande Marie nom d'usage : RAVIER n'est plus membre du conseil de surveillance. GEVAUDAN Dominique Edouard André nom d'usage : GEVAUDAN devient membre du conseil de surveillance. ROSELLO Sébastien nom d'usage : ROSELLO devient membre du conseil de surveillance. LORENZIN Sergio nom d'usage : LORENZIN devient membre du conseil de surveillance. GAUSSEN Pierrette Magdelaine nom d'usage : GAUSSEN n'est plus membre du conseil de surveillance.
VERRIERE Damien Jacques Michel nom d'usage : VERRIERE n'est plus membre du conseil de surveillance. TONNEAU Pierre nom d'usage : TONNEAU devient membre du conseil de surveillance. Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de membre du conseil de surveillance LOGEMENT FRANCAIS SA à directoire et à conseil de s : JOUHAUD Michel nom d'usage : JOUHAUD n'est plus représentant permanent; OGLIARO Michel Pierre nom d'usage : OGLIARO devient représentant permanent. Modification de la désignation d'un dirigeant : membre du conseil de surveillance METROPOLE DE LYON. Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de membre du conseil de surveillance METROPOLE DE LYON : LELIEVRE Alain Pierre Marie nom d'usage : LELIEVRE n'est plus représentant permanent; VESSILLER Béatrice Odette nom d'usage : VESSILLER devient représentant permanent. Modification de la désignation d'un dirigeant : membre du conseil de surveillance CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'AIN. Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de membre du conseil de surveillance CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'AIN : GOUBET Pierre nom d'usage : GOUBET n'est plus représentant permanent; GARDAS Muriel Lucienne nom d'usage : BENIER devient représentant permanent.
Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de membre du conseil de surveillance ANNEMASSE LES VOIRONS AGGLOMERATION : LARATTE Jacques Michel nom d'usage : LARATTE n'est plus représentant permanent; BOURRIER Nadine Jeanne nom d'usage : JACQUIER devient représentant permanent.
LELIEVRE Marc Laurent André nom d'usage : LELIEVRE n'est plus membre du conseil de surveillance
Chez OPTIGERE 105 rue de Créqui 69006 LYON
BECUE-PECOT Franck Philippe Eric nom d'usage : BECUE-PECOT n'est plus membre du directoire
BORDIN Sandrine nom d'usage : BORDIN devient vice président du conseil de surveillance. TOESCA Philippe Gilbert François nom d'usage : TOESCA n'est plus vice président du conseil de surveillance. TOESCA Philippe Gilbert François nom d'usage : TOESCA n'est plus membre du conseil de surveillance. Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de membre du conseil de surveillance LOGEMENT FRANCAIS SA à directoire et à conseil de s : OGLIARO Michel Pierre nom d'usage : OGLIARO n'est plus représentant permanent; NAGEL Philippe Jean-François nom d'usage : NAGEL devient représentant permanent. ASTRIA n'est plus membre du conseil de surveillance. Association loi de 1901 SOLENDI n'est plus membre du conseil de surveillance. ACTION LOGEMENT IMMOBILIER SASU devient membre du conseil de surveillance. BORDIN Sandrine nom d'usage : BORDIN devient membre du conseil de surveillance. FRIQUET Pascal Roger nom d'usage : FRIQUET devient membre du conseil de surveillance
TONNEAU Pierre nom d'usage : TONNEAU n'est plus membre du conseil de surveillance. Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de membre du conseil de surveillance CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'AIN : GARDAS Muriel Lucienne nom d'usage : BENIER n'est plus représentant permanent; FLEUTIAUX Elisabeth Simone Henriette nom d'usage : LAROCHE devient représentant permanent. Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de membre du conseil de surveillance ACTION LOGEMENT IMMOBILIER SASU : BRETIN Vincent Lucien Pierre nom d'usage : BRETIN devient représentant permanent. TAISNE Stéphane Pierre Nicolas nom d'usage : TAISNE devient membre du conseil de surveillance
GAILLARD François nom d'usage : GAILLARD n'est plus membre du directoire. ROUX David Georges Christian nom d'usage : ROUX devient membre du directoire
BORDIN Sandrine nom d'usage : BORDIN devient vice président du conseil de surveillance. TOESCA Philippe Gilbert François nom d'usage : TOESCA n'est plus vice président du conseil de surveillance. TOESCA Philippe Gilbert François nom d'usage : TOESCA n'est plus membre du conseil de surveillance. BRUNET Nicolas Vincent Roger nom d'usage : BRUNET n'est plus membre du conseil de surveillance. Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de membre du conseil de surveillance LOGEMENT FRANCAIS SA à directoire et à conseil de s : OGLIARO Michel Pierre nom d'usage : OGLIARO n'est plus représentant permanent; NAGEL Philippe Jean-François nom d'usage : NAGEL devient représentant permanent. ASTRIA n'est plus membre du conseil de surveillance. Association loi de 1901 SOLENDI n'est plus membre du conseil de surveillance. ACTION LOGEMENT IMMOBILIER SASU devient membre du conseil de surveillance. BORDIN Sandrine nom d'usage : BORDIN devient membre du conseil de surveillance. FRIQUET Pascal Roger nom d'usage : FRIQUET devient membre du conseil de surveillance
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT n'est plus commissaire aux comptes titulaire. CHAUMARTIN-ROESCH Anik nom d'usage : CHAUMARTIN-ROESCH n'est plus commissaire aux comptes suppléant. FCN devient commissaire aux comptes titulaire. FCF devient commissaire aux comptes suppléant
Modification de la désignation d'un dirigeant : membre du conseil de surveillance 1001 VIES HABITAT SA d'HLM à direct et cons. surv
LORENZIN Sergio nom d'usage : LORENZIN n'est plus membre du conseil de surveillance. ROSELLO Sébastien nom d'usage : ROSELLO n'est plus membre du conseil de surveillance. PAVOUX Maurice Raoul nom d'usage : PAVOUX devient membre du conseil de surveillance. BADACHE Samia nom d'usage : BADACHE devient membre du conseil de surveillance
GUILLON Xavier Robert Alain nom d'usage : GUILLON n'est plus membre du conseil de surveillance
VIDAL Guy nom d'usage : VIDAL devient membre du directoire. Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de membre du conseil de surveillance 1001 VIES HABITAT SA d'HLM à direct et cons. surv. : NAGEL Philippe Jean-François nom d'usage : NAGEL n'est plus représentant permanent; ROUSSEL Virginie Valérie Florence nom d'usage : CHABERT devient représentant permanent. LARCHER Sophie Monique Cécile Marie nom d'usage : HAMMAL devient membre du conseil de surveillance
VIDAL Guy nom d'usage : VIDAL n'est plus président du directoire. VIDAL Guy nom d'usage : VIDAL n'est plus membre du directoire. LINAGE Philippe nom d'usage : LINAGE devient président du directoire. LINAGE Philippe nom d'usage : LINAGE devient membre du directoire
Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de membre du conseil de surveillance METROPOLE DE LYON : VESSILLER Béatrice Odette nom d'usage : VESSILLER n'est plus représentant permanent; MARION Richard nom d'usage : MARION devient représentant permanent
LYON 6EME
50
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2010 |
Actif immobilisé | 335 932 000 |
Immobilisation incorporelle | 168 000 |
Immobilisation corporelle | 334 242 000 |
Immobilisation financière | 1 522 000 |
Actif circulant net | 41 426 000 |
Stock | 147 000 |
Avance | 3 000 |
Créance | 19 804 000 |
Placement | 21 472 000 |
Total Actif | 377 358 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 73 648 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 1 144 000 |
Dette | 302 566 000 |
Total Passif | 377 358 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 26 982 000 |
Produit d'exploitation | 28 370 000 |
Charge d'exploitation | 18 832 000 |
Résultat d'exploitation | 9 537 000 |
Produit financier net | 59 000 |
Charge financière | 6 546 000 |
Résultat financier | -6 486 000 |
Résultat courrant | 2 113 000 |
Produit exceptionnel | 7 362 000 |
Charges exceptionnelles | 4 109 000 |
Résultat exceptionnel | 3 253 000 |
Résultat net | 5 355 000 |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société SA HLM LOGEMENT ALPES RHONE - Version en cache du 22/09/2022 14:29:08.