ImmatriculationLa société SOMME HABITAT SERVICES est situé au 53 RUE ROGER SALENGRO 80390 FRESSENNEVILLE
Elle a été crée le 06/05/1955 et elle est immatriculée sous le numéro 615580107 au greffe de AMIENS
SOMME HABITAT SERVICES est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 507 000,00 EUR.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 6820A (Location de logements) et le code de l'activité de son établissement principal est 6820A (Location de logements).
L'activité déclarée au greffe est : information non connue.
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6820A (Location de logements), les activités sont :
- La location s'entend ici de la mise à disposition d'un logement pour une longue durée, quelle qu'en soit la forme juridique (location à bail).
- la location d'appartements et de maisons, vides ou meublés destinés à l'habitation principale ou secondaire
- l'exploitation d'emplacements pour caravanes résidentielles
Mais sont exclues les activités :
- l'exploitation d'hôtels, d'hôtels à appartements, de maisons meublées, de camps, de parcs pour caravanes et d'autres lieux d'hébergement à usage non résidentiel ou destinés à des séjours de courte durée (cf55)
SOMME HABITAT SERVICES à réalisé en 2014 un chiffre d'affaire de 282 164,00 pour un résultat net de -33 823,00 euros , grace à 1 établissements .
GreffeSOMME HABITAT SERVICES est du ressort du greffe de AMIENS dont les coordonnées postales sont 18 RUE LAMARTINE BP 40201 80002 AMIENS CEDEX 1
Le greffe peut être appelé au 03 22 91 43 23 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-amiens.fr.
Les greffiers sont : BERNARD Loïc
Le greffe est ouvert 9H Ã 12H/14H Ã 16H30.
TVASi SOMME HABITAT SERVICES est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR13615580107.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à SOMME HABITAT SERVICES de part son activité de 6820A (Location de logements) sont :
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01043 Gardiens concierges employés d'immeubles
- 01527 Immobilier
- 02150 Sociétés anonymes et fondations d'H.L.M.
- 01588 Sociétés coopératives d'H.L.M.
- 05006 Statut des offices publics de l'habitat
Siége social et établissementsSOMME HABITAT SERVICES à son siége social situé au 53 RUE ROGER SALENGRO 80390 FRESSENNEVILLE.
Les établissements sont les suivants :
- somme habitat services centre d'hebergement croix rompue croix rompue 520 rue saint fuscien 80000 amiens
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 23 août 2008 : Depot des comptes (Cloture du 2007-12-31)
- 07 septembre 2009 : Depot des comptes (Cloture du 2008-12-31)
- 03 septembre 2010 : Depot des comptes (Cloture du 2009-12-31)
- 22 juillet 2011 : Modification (Départ du directeur général)
- 08 août 2011 : Depot des comptes (Cloture du 2010-12-31)
- 20 août 2012 : Depot des comptes (Cloture du 2011-12-31)
- 20 août 2013 : Depot des comptes (Cloture du 2012-12-31)
- 24 mars 2015 : Depot des comptes (Cloture du 2013-12-31)
- 25 août 2015 : Depot des comptes (Cloture du 2014-12-31)
- 04 novembre 2015 : Modification (Modification de l'administration.)
- 25 août 2016 : Depot des comptes (Cloture du 2015-12-31)
- 08 août 2017 : Depot des comptes (Cloture du 2016-12-31)
- 26 avril 2018 : Modification (Modification de l'administration.)
- 02 août 2018 : Depot des comptes (Cloture du 2017-12-31)
- 18 juillet 2019 : Depot des comptes (Cloture du 2018-12-31)
- 18 août 2019 : Modification (Modification de l'administration.)
- 16 mai 2021 : Vente (Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement))
- 19 septembre 2021 : Depot des comptes (Cloture du 2020-12-31)
DirigeantsLes dirigeants :
- 14/04/1940 : Bernard DESROUSSEAUX (Administrateur)
- 31/03/1950 : Christian SOL (Directeur Général)
- 13/04/1943 : Christian TEMPEZ (Administrateur)
- 04/01/1973 : Eric FRANCOIS (Administrateur)
- 10/11/1943 : Etienne DECAYEUX (Président)
- 19/01/1946 : Gilbert DAUSSIN (Administrateur)
- 14/06/1960 : Gilles BURIDARD (Administrateur)
L'âge moyen des 7 dirigeants de la société SOMME HABITAT SERVICES est de 71 ans. Le plus jeune à 49 ans, le plus agé 82 ans.
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 04 novembre 2015 : DECAYEUX Etienne Achille Aimable nom d'usage : DECAYEUX n'est plus président du conseil d'administration. PROCILIA devient président représenté(e) par DECAYEUX Etienne Achille Aimable nom d'usage : DECAYEUX. FRANCOIS Eric Louis Jacques nom d'usage : FRANCOIS n'est plus administrateur. DECAYEUX Etienne Achille Aimable nom d'usage : DECAYEUX n'est plus administrateur.)
- 26 avril 2018 : PROCILIA n'est plus président. Sté par actions simplifiée Action Logement Immobilier devient président)
- 18 août 2019 : BURIDARD Gilles Hubert Frédéric nom d'usage : BURIDARD n'est plus administrateur. TEMPEZ Christian André nom d'usage : TEMPEZ n'est plus administrateur. DAUSSIN Gilbert Marceau nom d'usage : DAUSSIN n'est plus administrateur. DESROUSSEAUX Bernard Henri Lucien nom d'usage : DESROUSSEAUX n'est plus administrateur)
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Bernard DESROUSSEAUX
Christian SOL
- Directeur Général de IMMOSOMME SAI DU CIL SOMME
- Administrateur de SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE DE PERONNE
Christian TEMPEZ
Etienne DECAYEUX
- Gérant de BEAULIEU
- Administrateur de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD
- Directeur général de ETABLISSEMENTS DECAYEUX
- Administrateur de HOLDING NPCA
- Gérant de IMMOBILIERE BEAULIEU
- Président de IMMOSOMME SAI DU CIL SOMME
- Directeur Général de SA MENUISERIES BOIS ALUMINIUM MBA
- Président du conseil d'administration de SACICAP AISNE SOMME OISE
- Associé-Gérant de SCI LE GATELOT
- Administrateur de SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE D'HLM
Gilles BURIDARD
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SOMME HABITAT SERVICES |
Sigle de l'entreprise | SHS |
Identifiant de l'entreprise | 615580107 |
Numéro interne du siège | 00022 |
Adresse | 53 RUE ROGER SALENGRO 80390 FRESSENNEVILLE |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 31 mars 1994 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 507 000,00 EUR |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise |
Année et mois de création de l'entreprise | samedi 01 janvier 1955 |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée |
Dernier CA connu (2014) | 282 164,00 |
Résultat net | -33 823,00 |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 6820A : Location de logements |
Activité principale de l'entreprise | 6820A : Location de logements |
Activité au siege | |
Secteur | immobilier |
Catégorie | Immobilier |
Activite | Location de logements |
Synonyme | location d'appartements, location de maisons |
Président du conseil d'administration : DECAYEUX Etienne Achille Aimable Administrateur : DECAYEUX Etienne Achille Aimable Administrateur : BURIDARD Gilles Hubert Frédéric Administrateur : TEMPEZ Christian André Administrateur : FRANCOIS Eric Louis Jacques Administrateur : DAUSSIN Gilbert Marceau Administrateur : DESROUSSEAUX Bernard Henri Lucien Commissaire aux comptes titulaire : ABF ET ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : FAILLE-ARNAUD Hélène
DECAYEUX Etienne Achille Aimable nom d'usage : DECAYEUX n'est plus président du conseil d'administration. PROCILIA devient président représenté(e) par DECAYEUX Etienne Achille Aimable nom d'usage : DECAYEUX. FRANCOIS Eric Louis Jacques nom d'usage : FRANCOIS n'est plus administrateur. DECAYEUX Etienne Achille Aimable nom d'usage : DECAYEUX n'est plus administrateur.
PROCILIA n'est plus président. Sté par actions simplifiée Action Logement Immobilier devient président
BURIDARD Gilles Hubert Frédéric nom d'usage : BURIDARD n'est plus administrateur. TEMPEZ Christian André nom d'usage : TEMPEZ n'est plus administrateur. DAUSSIN Gilbert Marceau nom d'usage : DAUSSIN n'est plus administrateur. DESROUSSEAUX Bernard Henri Lucien nom d'usage : DESROUSSEAUX n'est plus administrateur
Art. L236-14 du Code de Commerce
- Etienne DECAYEUX
- BEAULIEU
- CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD
- Didier DECOSTER
Administrateur - Hugues DUBLY
Administrateur - Richard LEBREC
Administrateur - Jean-andre CHARPENTIER
Administrateur - Florent LE GRELLE
Directeur général - Jackie LECOINTE
Président du conseil d'administration - Philippe PINTIAUX
Administrateur - Frederick SCHAUFELBERGER
Administrateur - Patrick IMPERT
Administrateur - Gustave WATTINNE
Administrateur - Gilbert BAUX
Administrateur - Jean CARDON
Administrateur - Dominique FOSSAT
Directeur général - Lilla BELBAHAR
Administrateur - Patrice RENAULT
Administrateur - Claude-michel DESBORDES
Administrateur
- Didier DECOSTER
- ETABLISSEMENTS DECAYEUX
- HOLDING NPCA
- Didier DECOSTER
Administrateur - Hugues DUBLY
Administrateur - Philippe DUTHILLEUL
Liquidateur - Richard LEBREC
Administrateur - Jean-andre CHARPENTIER
Administrateur - Jackie LECOINTE
Directeur général - Philippe PINTIAUX
Directeur général - Frederick SCHAUFELBERGER
Administrateur - Gustave WATTINNE
Administrateur - Gilbert BAUX
Président du conseil d'administration - Jean CARDON
Administrateur - Lilla BELBAHAR
Administrateur
- Didier DECOSTER
- IMMOBILIERE BEAULIEU
- IMMOSOMME SAI DU CIL SOMME
- SA MENUISERIES BOIS ALUMINIUM MBA
- SACICAP AISNE SOMME OISE
- Marianne PTAK
Administrateur - Richard LEBREC
Directeur général délégué - Alain HERRENG
Administrateur - Pierre FOURNIER
Vice-président - Xavier BAILLEUX
Administrateur - Fabrice GRELIER
Administrateur - Josette BOSSO
Administrateur - Jean-jacques COSTE
Administrateur - Jean PONSIN
Administrateur - Christian ROCHE
Administrateur - Jacques BRENOT
Administrateur - Melanie PREVOST
Administrateur - Isabelle MARGHIERI
Administrateur - Bernard DESROUSSEAUX
Administrateur - Michel DELSAUT
Administrateur - Alain LEMAIRE
Administrateur - Fabrice GRELLIER
Administrateur - Christian MOUCHARD
Administrateur - Dominique LACHAUD
Administrateur - Dominique LAFON
Administrateur
- Marianne PTAK
- SCI LE GATELOT
- SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE D'HLM
- Frederic ROHRMANN
Administrateur - Nathalie LEBAS
Administrateur - Christian TEMPEZ
Administrateur - Alain HERRENG
Directeur général - Jean OLEKSY
Administrateur - Claude CHAIDRON
Administrateur - Sonia HAMADI
Administrateur - Benoit GERVAIS
Administrateur - Hubert BOSQUILLON DE JENLIS
Administrateur - Bernard DESROUSSEAUX
Administrateur - Bernard CHATAIN
Président du conseil d'administration - Maryline CHIREUX
Administrateur - Francis DANEZ
Administrateur - Daniel DUPUIS
Administrateur - Olivier CHAPUIS ROUX
Administrateur - Dominique LACHAUD
Administrateur - Philippe DESSAINT
Administrateur - Mortada ACHOUIITI
Administrateur
- Frederic ROHRMANN
- Christian TEMPEZ
- SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE D'HLM
- Etienne DECAYEUX
Administrateur - Frederic ROHRMANN
Administrateur - Nathalie LEBAS
Administrateur - Alain HERRENG
Directeur général - Jean OLEKSY
Administrateur - Claude CHAIDRON
Administrateur - Sonia HAMADI
Administrateur - Benoit GERVAIS
Administrateur - Hubert BOSQUILLON DE JENLIS
Administrateur - Bernard DESROUSSEAUX
Administrateur - Bernard CHATAIN
Président du conseil d'administration - Maryline CHIREUX
Administrateur - Francis DANEZ
Administrateur - Daniel DUPUIS
Administrateur - Olivier CHAPUIS ROUX
Administrateur - Dominique LACHAUD
Administrateur - Philippe DESSAINT
Administrateur - Mortada ACHOUIITI
Administrateur
- Etienne DECAYEUX
- SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE D'HLM
- Christian SOL
- IMMOSOMME SAI DU CIL SOMME
- SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE DE PERONNE
- Pierre BARBIER
Administrateur - Jean-philippe BRANCOURT
Directeur général - Valerie KUMM
Président du conseil d'administration - Thérèse DHEYGERS
Président du conseil d'administration - Regis HOMBERT
Administrateur - Sebastien OESCH
Administrateur - Pauline RABIER
Administrateur - Marie ROUVEAU HARLE
Administrateur - Catherine HENRY
Administrateur - Jean-luc RAYER
Administrateur - Annie BAUCHART
Administrateur - Philippe VARLET
Administrateur - Boussmi BAHRI
Administrateur - Houssni BAHRI
Administrateur
- Pierre BARBIER
- Bernard DESROUSSEAUX
- SACICAP AISNE SOMME OISE
- Etienne DECAYEUX
Président du conseil d'administration - Marianne PTAK
Administrateur - Richard LEBREC
Directeur général délégué - Alain HERRENG
Administrateur - Pierre FOURNIER
Vice-président - Xavier BAILLEUX
Administrateur - Fabrice GRELIER
Administrateur - Josette BOSSO
Administrateur - Jean-jacques COSTE
Administrateur - Jean PONSIN
Administrateur - Christian ROCHE
Administrateur - Jacques BRENOT
Administrateur - Melanie PREVOST
Administrateur - Isabelle MARGHIERI
Administrateur - Michel DELSAUT
Administrateur - Alain LEMAIRE
Administrateur - Fabrice GRELLIER
Administrateur - Christian MOUCHARD
Administrateur - Dominique LACHAUD
Administrateur - Dominique LAFON
Administrateur
- Etienne DECAYEUX
- SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE D'HLM
- Etienne DECAYEUX
Administrateur - Frederic ROHRMANN
Administrateur - Nathalie LEBAS
Administrateur - Christian TEMPEZ
Administrateur - Alain HERRENG
Directeur général - Jean OLEKSY
Administrateur - Claude CHAIDRON
Administrateur - Sonia HAMADI
Administrateur - Benoit GERVAIS
Administrateur - Hubert BOSQUILLON DE JENLIS
Administrateur - Bernard CHATAIN
Président du conseil d'administration - Maryline CHIREUX
Administrateur - Francis DANEZ
Administrateur - Daniel DUPUIS
Administrateur - Olivier CHAPUIS ROUX
Administrateur - Dominique LACHAUD
Administrateur - Philippe DESSAINT
Administrateur - Mortada ACHOUIITI
Administrateur
- Etienne DECAYEUX
- SACICAP AISNE SOMME OISE
FRESSENNEVILLE
0
salarié(s)
AMIENS
0
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 907 284 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 907 284 |
Immobilisation financière | 0 |
Actif circulant net | 335 876 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 16 179 |
Placement | 319 697 |
Total Actif | 1 243 160 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 533 828 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 709 333 |
Total Passif | 1 243 161 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 282 164 |
Produit d'exploitation | 282 187 |
Charge d'exploitation | 311 714 |
Résultat d'exploitation | -29 527 |
Produit financier net | 7 914 |
Charge financière | 12 920 |
Résultat financier | -5 006 |
Résultat courrant | -34 533 |
Produit exceptionnel | 890 |
Charges exceptionnelles | 178 |
Résultat exceptionnel | 712 |
Résultat net | -33 823 |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société SOMME HABITAT SERVICES - Version en cache du 15/10/2022 14:38:21.