ImmatriculationLa société GRAND GARAGE PARKING MOULIN DES PRES est situé au 62 RUE DU MOULIN DES PRES 75013 PARIS 13
Elle a été crée le 05/06/1964 et elle est immatriculée sous le numéro 642028963 au greffe de PARIS
GRAND GARAGE PARKING MOULIN DES PRES est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 6820A (Location de logements) et le code de l'activité de son établissement principal est 6820A (Location de logements).
L'activité déclarée au greffe est : information non connue.
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6820A (Location de logements), les activités sont :
- La location s'entend ici de la mise à disposition d'un logement pour une longue durée, quelle qu'en soit la forme juridique (location à bail).
- la location d'appartements et de maisons, vides ou meublés destinés à l'habitation principale ou secondaire
- l'exploitation d'emplacements pour caravanes résidentielles
Mais sont exclues les activités :
- l'exploitation d'hôtels, d'hôtels à appartements, de maisons meublées, de camps, de parcs pour caravanes et d'autres lieux d'hébergement à usage non résidentiel ou destinés à des séjours de courte durée (cf55)
GRAND GARAGE PARKING MOULIN DES PRES à réalisé en 2015 un chiffre d'affaire de 324 065,00 pour un résultat net de 25 994,00 euros , grace à 0 établissement et 1 ou 2 salariés.
GreffeGRAND GARAGE PARKING MOULIN DES PRES est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QU DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné .
TVASi GRAND GARAGE PARKING MOULIN DES PRES est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR96642028963.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à GRAND GARAGE PARKING MOULIN DES PRES de part son activité de 6820A (Location de logements) sont :
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01043 Gardiens concierges employés d'immeubles
- 01527 Immobilier
- 02150 Sociétés anonymes et fondations d'H.L.M.
- 01588 Sociétés coopératives d'H.L.M.
- 05006 Statut des offices publics de l'habitat
Siége social et établissementsGRAND GARAGE PARKING MOULIN DES PRES à son siége social situé au 62 RUE DU MOULIN DES PRES 75013 PARIS 13.
Le numéro de téléphone est 0145895055
Cette société ne dipose d'aucun établissement.
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 06 juin 2008 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 24 juillet 2008 : Depot des comptes (Cloture du 2007-12-31)
- 27 août 2009 : Depot des comptes (Cloture du 2008-12-31)
- 01 septembre 2010 : Depot des comptes (Cloture du 2009-12-31)
- 22 août 2011 : Depot des comptes (Cloture du 2010-12-31)
- 05 septembre 2012 : Depot des comptes (Cloture du 2011-12-31)
- 09 avril 2013 : Modification (modification survenue sur la forme juridique et l'administration)
- 16 mai 2013 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 14 octobre 2013 : Depot des comptes (Cloture du 2012-12-31)
- 22 septembre 2014 : Depot des comptes (Cloture du 2013-12-31)
- 27 août 2015 : Depot des comptes (Cloture du 2014-12-31)
- 14 septembre 2016 : Depot des comptes (Cloture du 2015-12-31)
- 13 octobre 2017 : Depot des comptes (Cloture du 2016-12-31)
- 04 septembre 2018 : Depot des comptes (Cloture du 2017-12-31)
- 16 août 2022 : Depot des comptes (Cloture du 2020-12-31)
- 08 septembre 2022 : Depot des comptes (Cloture du 2019-12-31)
- 08 septembre 2022 : Depot des comptes (Cloture du 2021-12-31)
DirigeantsLes dirigeants :
- 09/01/1980 : Maxime LAURE (Président)
L'âge moyen des 1 dirigeants de la société GRAND GARAGE PARKING MOULIN DES PRES est de 42 ans. Le plus jeune à 42 ans, le plus agé 42 ans.
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Maxime LAURE
- Gérant de CARROSSERIE CENSIER
- Gérant de GARAGE OBERKAMPF
- Président de P GESMIER ET CIE
- Président du conseil d'administration de PARIPARK
- Président de PARKING BARBETTE
- Président de PARKING JARDIN DES PLANTES
- Président de PARKING OLIVIER METRA
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | GRAND GARAGE PARKING MOULIN DES PRES |
Identifiant de l'entreprise | 642028963 |
Numéro interne du siège | 00014 |
Adresse | 62 RUE DU MOULIN DES PRES 75013 PARIS 13 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Sans objet |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 01 janvier 1964 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 01 janvier 1964 |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée |
Dernier CA connu (2015) | 324 065,00 |
Résultat net | 25 994,00 |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 6820A : Location de logements |
Activité principale de l'entreprise | 6820A : Location de logements |
Activité au siege | |
Secteur | immobilier |
Catégorie | Immobilier |
Activite | Location de logements |
Synonyme | location d'appartements, location de maisons |
Gérant partant : Montefiore, nom d'usage : Thevenin, Virginie, nomination du Gérant : David-Montefiore, Emmanuel
modification du Président David, Emmanuel
Président partant : David, Emmanuel, nomination du Président : Laure, Maxime, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : CABINET LEGUIDE, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Ribreau, Eric
PARIS 13
1
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 73 944 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 72 984 |
Immobilisation financière | 960 |
Actif circulant net | 678 414 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 671 348 |
Placement | 7 066 |
Total Actif | 752 359 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 479 863 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 272 497 |
Total Passif | 752 359 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 324 065 |
Produit d'exploitation | 326 850 |
Charge d'exploitation | 305 898 |
Résultat d'exploitation | 20 952 |
Produit financier net | 9 028 |
Charge financière | 2 422 |
Résultat financier | 6 606 |
Résultat courrant | 27 558 |
Produit exceptionnel | 26 |
Charges exceptionnelles | 9 |
Résultat exceptionnel | 17 |
Résultat net | 25 994 |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société GRAND GARAGE PARKING MOULIN DES PRES - Version en cache du 13/10/2022 14:24:50.